Jens Lind
Erhvervsaktiv siden: | 17. mar. 1988 (36 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | L&K Bredsten A/S (Direktør) |
Største overskud: | 3.368' DKK LIND & KRUSE A/S (Nu: L&K Bredsten A/S) (2023) |
Største underskud: | -790' DKK JENS LIND HOLDING A/S (2014) |
Største egenkapital: | 11.553' DKK LIND & KRUSE A/S (Nu: L&K Bredsten A/S) (2023) |
Største gæld: | 32.148' DKK LIND & KRUSE A/S (Nu: L&K Bredsten A/S) (2020) |
Flest årsværk: | 18 årsværk hos LIND & KRUSE A/S (Nu: L&K Bredsten A/S) (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af JENS LIND HOLDING A/S (26 år 1 måned) |
Seed: 1482807551
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 1988 i L&K Bredsten A/S (tidligere LIND & KRUSE A/S) som Direktør, Bestyrelsesmedlem, Stifter og Ejer. Hvervet som Direktør havde Jens Lind i 24 år, inden stoppet d. 30. marts 2012.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 3.368' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JENS LIND HOLDING A/S
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
L&K Bredsten A/S
Via JENS LIND HOLDING A/S
Direktørposter (2)
-
L&K Bredsten A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.03.2012 -
JENS LIND HOLDING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.08.1998
Bestyrelsesposter (2)
-
L&K Bredsten A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.06.2014 -
JENS LIND HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.08.1998
Tidslinje (11)
-
LIND & KRUSE A/S (Nu: L&K Bredsten A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 16.06.2014
Registreringsdato: 16.06.2014 -
LIND & KRUSE A/S (Nu: L&K Bredsten A/S) (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 30.03.2012
Registreringsdato: 30.03.2012 -
LIND & KRUSE A/S (Nu: L&K Bredsten A/S) (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 30.03.2012
Registreringsdato: 30.03.2012
Blå bog (fortsat)
Jens har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 36 år 6 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør
31.08.1998 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
17.03.1988 - 30.03.2012
Bestyrelsesmedlem
17.03.1988 - 30.03.2012
Ejer
30.03.2012 - 30.03.2012
Reel ejer
30.03.2012 - 15.06.2021
Direktør
30.03.2012 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
16.06.2014 - Stadig aktiv
Reel ejer
16.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33%
Jens Lind er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JENS LIND HOLDING A/S (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 6.469' DKK. Igennem sit holdingselskab JENS LIND HOLDING A/S har Jens dermed også ejerandele i L&K Bredsten A/S (33.34-49.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Jens Lind, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor LIND & KRUSE A/S (Nu: L&K Bredsten A/S) fremviste et overskud på 3.368' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor JENS LIND HOLDING A/S fremviste et underskud på 790' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 3.368' DKK (LIND & KRUSE A/S (Nu: L&K Bredsten A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 11.553' DKK (LIND & KRUSE A/S (Nu: L&K Bredsten A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 6.469' DKK (JENS LIND HOLDING A/S).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Palle Møldrup Andersen.