Peter Landrok
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1988 (36 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | PIJ AF 1. APRIL 1993 A/S (Direktør) |
Største overskud: | 6.082.000' DKK VKR HOLDING A/S (2021) |
Største underskud: | -139.199' DKK DOVISTA A/S (2021) |
Største egenkapital: | 29.777.000' DKK VKR HOLDING A/S (2023) |
Største gæld: | 4.078.768' DKK DOVISTA A/S (2021) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af CRYPTOMATHIC A/S (21 år 2 måneder) |
Seed: 471620652
Det hele startede for alvor en dag i 1988 hos PIJ AF 1. APRIL 1993 A/S (tidligere ApS KBIL 9 NR.1562) med titlen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør bestred Peter Landrok i 13 år 8 måneder, før stoppet d. 21. september 2001.
Dengang var virksomhedens branche indenfor computerprogrammering. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2012 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 13. september 2012.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
landrok udlejning
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
LHH2 ApS
Ejerandel: 100%Nyt selskab -
LHH3 ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Ejerandel: 100%Nyt selskab
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
PT AF 1. JANUAR 2012 ApS
Via LHH2 ApS -
REF IVV TopCo ApS
Via PT AF 1. JANUAR 2012 ApS -
REF IVV BidCo ApS
Via REF IVV TopCo ApS -
CRYPTOMATHIC A/S
Via REF IVV BidCo ApS
Bestyrelsesposter (4)
-
CRYPTOMATHIC A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.06.2022 -
PT AF 1. JANUAR 2012 ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 05.09.2022 -
REF IVV TopCo ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.06.2021 -
LHH2 ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 23.08.2024 Ny
Tidslinje (59)
-
LHH3 ApS
Fratrådt som direktørDato: 04.09.2024
Registreringsdato: 04.09.2024 -
LHH2 ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 23.08.2024
Registreringsdato: 23.08.2024 -
LHH3 ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 23.08.2024
Registreringsdato: 23.08.2024
Blå bog (fortsat)
Peter har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig erhvervsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 36 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Ejer
23.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
23.06.2021 - Stadig aktiv
Ejer
30.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via PT AF 1. JANUAR 2012 ApS -
Direktør
23.08.2024 - 04.09.2024
Ejer
23.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
28.03.2017 - 28.03.2017
Ejer
29.03.2017 - 20.09.2021
Reel ejer
29.03.2017 - 23.08.2024
Ejer
21.09.2021 - 23.08.2024
Bestyrelsesmedlem
14.01.2022 - 23.08.2024
Ejerandel: 100%
Peter Landrok er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• LHH2 ApS (ejer pt. 100%).
• LHH3 ApS (ejer pt. 100%).
I samme organisation finder man også holdingselskabet PT AF 1. JANUAR 2012 ApS (67,02%), som ikke er personligt ejet.
Udforsk også koncerndiagram for Peter Landrok, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Peter Landrok har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem hos CRYPTOMATHIC HOLDING ApS der præsenterede et overskud på 18.699' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos REF IVV TopCo ApS der præsenterede et underskud på 67.875' DKK.
Peter har i alt siddet i bestyrelsen hos 20 forskellige selskaber (heraf 6 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 21 år 2 måneder fra 2001 til 2022 hos CRYPTOMATHIC A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 5.143.000' DKK (VKR HOLDING A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 67.875' DKK (REF IVV TopCo ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 29.777.000' DKK (VKR HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 600' DKK (ARCON SOLAR A/S (Nu: AS Solvarmeservice ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Morten Kanstad Landrok.