Ole Riis Søndergaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 1988 (36 år) |
Karrieren startede hos: | RADIO ABC HOLDING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 5.721' DKK RADIO ABC HOLDING ApS (2013-14) |
Største underskud: | -3.176' DKK CATTLENIC A/S (2018-19) |
Største egenkapital: | 26.011' DKK Radio FM4 A/S (2023) |
Største gæld: | 32.818' DKK Radio FM4 A/S (2021) |
Flest årsværk: | 80 årsværk hos Radio FM4 A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af RADIO ABC HOLDING ApS (36 år) |
Seed: 1890978302
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 1988 hos RADIO ABC HOLDING ApS (tidligere UP-FRONT REKLAME ApS) i rollen som Direktør, Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Titlen som Direktør bestred Ole Riis Søndergaard i 1 år 11 måneder, før stoppet d. 31. august 1990.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor reklamebureauer. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 som viste et underskud på 1.938' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
SØNDERGAARD & JENSEN ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
OLE SØNDERGAARD ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (11)
-
RADIO ABC HOLDING ApS
Via OLE SØNDERGAARD ApS -
RADIO ABC A/S
Via RADIO ABC HOLDING ApS -
TIKVA TRAVEL ApS
Via RADIO ABC HOLDING ApS -
RADIO SKIVE ApS
Via RADIO ABC HOLDING ApS -
RADIO GO!FM A/S
Via RADIO ABC HOLDING ApS -
CATTLENIC A/S
Via RADIO ABC HOLDING ApS -
SELSKABET AF 30. NOVEMBER 2011 A/S
Via RADIO ABC HOLDING ApS -
ARK Mesing I/S
Via RADIO ABC HOLDING ApSIkke offentliggjort -
CasaNic A/S
Via RADIO ABC HOLDING ApS -
Attenzione A/S
Via RADIO ABC HOLDING ApS -
CATTLENIC ADMINISTRATION ApS
Via RADIO ABC HOLDING ApS
Direktørposter (10)
-
SØNDERGAARD & JENSEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.07.2020 -
CATTLENIC ADMINISTRATION ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.09.2009 -
TIKVA TRAVEL ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.11.2019 -
RADIO ABC HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.1999 -
CATTLENIC A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.09.2009 -
RADIO ABC A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.1999 -
SELSKABET AF 30. NOVEMBER 2011 A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.05.2012 -
RADIO SKIVE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.10.2001 -
OLE SØNDERGAARD ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.12.2002 -
RADIO GO!FM A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.08.2008
Bestyrelsesposter (9)
-
Attenzione A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.01.2017 -
RADIO ABC HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.09.1988 -
CATTLENIC A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.09.2009 -
Radio FM4 A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.05.2019 -
RADIO ABC A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.01.1999 -
SELSKABET AF 30. NOVEMBER 2011 A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.01.2011 -
FeedNic A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.11.2017 -
CasaNic A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.03.2016 -
RADIO GO!FM A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.08.2008
Ejendomme (2)
Tidslinje (61)
-
Sconti A/S
Fratrådt som direktørDato: 04.12.2023
Registreringsdato: 04.12.2023 -
Sconti A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.12.2023
Registreringsdato: 04.12.2023 -
RADIO SKIVE ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.08.2022
Registreringsdato: 26.08.2022
Blå bog (fortsat)
Ole har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 36 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
04.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Bestyrelsesmedlem
15.05.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
04.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
25.01.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% Via RADIO ABC HOLDING ApS -
Bestyrelsesmedlem
17.01.2011 - Stadig aktiv
Reel ejer
14.03.2012 - Stadig aktiv
Direktør
30.05.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25,63%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2013-14 hvor RADIO ABC HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 5.721' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2018-19 hvor CATTLENIC A/S kunne fremvise et underskud på 3.176' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.644' DKK (Radio FM4 A/S).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 2.238' DKK (CATTLENIC A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 26.011' DKK (Radio FM4 A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -8.531' DKK (RADIO ABC ÅRHUS A/S (Nu: RADIO GO!FM A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Ole' netværk er Palle Bo Bertelsen.