Kjeld Fritz Christiansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 1988 (36 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | HALDUR CHRISTIANSEN, TØMRER- OG SNEDKERFIRMA ApS (Direktør) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -10' DKK HCH STILLADS ApS (Nu: KC AF 30. JUNI 2010 ApS) (2016-17) |
Største egenkapital: | 99' DKK HCH STILLADS ApS (Nu: KC AF 30. JUNI 2010 ApS) (2015-16) |
Største gæld: | 35' DKK HCH STILLADS ApS (Nu: KC AF 30. JUNI 2010 ApS) (2023-24) |
Længste aktivitet: | Ejer af KC AF 30. JUNI 2010 ApS (31 år 2 måneder) |
Seed: 2131280281
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 1988 hos HALDUR CHRISTIANSEN, TØMRER- OG SNEDKERFIRMA ApS (tidligere ApS SPKR NR. 2020) i hvervet som Direktør. Titlen som Direktør havde Kjeld Fritz Christiansen i 7 år 1 måned, inden stoppet den 6. april 1995.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1995 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 6. april 1995.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KC AF 30. JUNI 2010 ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
KC AF 30. JUNI 2010 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.06.1993
Tidslinje (16)
-
HC AF 30. JUNI 2010 ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.08.2011
Registreringsdato: 15.08.2011 -
HALDUR CHRISTIANSEN HÅNDVÆRKSHUSET ApS (Nu: HC AF 30. JUNI 2010 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 28.03.2011
Registreringsdato: 28.03.2011 -
HC AF 30. JUNI 2010 ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 28.03.2011
Registreringsdato: 28.03.2011
Blå bog (fortsat)
Kjeld har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 36 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
30.06.1993 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
30.06.1993 - 03.12.2003
Direktør
30.06.1993 - 28.03.2011
Bestyrelsesmedlem
03.12.2003 - 10.06.2010
Bestyrelsesmedlem
28.03.2011 - 15.08.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
08.04.1992 - 17.12.2003
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.03.1988 - 06.04.1995
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.03.1988 - 06.04.1995
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016-17 hvor HCH STILLADS ApS (Nu: KC AF 30. JUNI 2010 ApS) landede et underskud på 10' DKK.