Thomas Fabech Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 30. jun. 1988 (36 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | FENRISVEJ 13 ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.124' DKK EJVIND LARSEN & SØN ApS (Nu: EJVIND LARSEN & SØN A/S) (2022-23) |
Største underskud: | -5.365' DKK FABECH HOLDING ApS (2016-17) |
Største egenkapital: | 14.118' DKK MFL HOLDING AF 2012 ApS (2022-23) |
Største gæld: | 18.231' DKK EJENDOMSSELSKABET TIBBERUP MØLLE ApS (2016-17) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos EJVIND LARSEN & SØN ApS (Nu: EJVIND LARSEN & SØN A/S) (2021-22) |
Længste aktivitet: | Direktør af FENRISVEJ 13 ApS (30 år 7 måneder) |
Seed: 463843377
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 1988 ved FENRISVEJ 13 ApS (tidligere EJVIND LARSEN OG SØN ApS) i hvervet som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Thomas Fabech Larsen i 11 år 3 måneder, før fratrædelsen den 20. oktober 1999.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2013-14 viste et overskud på 71' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 2. juli 2019.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MFL HOLDING AF 2012 ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
EJVIND LARSEN & SØN A/S
Via MFL HOLDING AF 2012 ApS -
MFL Ejendomme ApS
Via MFL HOLDING AF 2012 ApS
Direktørposter (2)
-
MFL HOLDING AF 2012 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.01.2012 -
EJVIND LARSEN & SØN A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.01.2012
Bestyrelsesposter (1)
-
EJVIND LARSEN & SØN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.08.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (18)
-
MFL HOLDING AF 2012 ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 11.03.2021
Registreringsdato: 11.03.2021 -
EJVIND LARSEN & SØN ApS (Nu: EJVIND LARSEN & SØN A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 17.08.2020
Registreringsdato: 17.08.2020 -
EJENDOMSSELSKABET TIBBERUP MØLLE ApS
Fratrådt som direktørDato: 29.10.2019
Registreringsdato: 29.10.2019
Blå bog (fortsat)
Thomas har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 36 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
11.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
25.01.2012 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
17.08.2020 - Stadig aktiv
Reel ejer
11.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
24.01.2012 - Stadig aktiv
Ejer
11.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
12.12.2006 - 26.05.2020
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
30.06.1988 - 20.10.1999
Direktør
30.06.1988 - 11.02.2019
Reel ejer
01.01.2010 - 02.07.2019
Ejerandel: 100%
Thomas Fabech Larsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MFL HOLDING AF 2012 ApS (ejer lige nu 50%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 14.118' DKK. Gennem sit holdingselskab MFL HOLDING AF 2012 ApS har Thomas dermed også andele i EJVIND LARSEN & SØN A/S (100%) og MFL Ejendomme ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Thomas Fabech Larsen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor EJVIND LARSEN & SØN ApS (Nu: EJVIND LARSEN & SØN A/S) landede et overskud på 3.124' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016-17 hvor FABECH HOLDING ApS landede et underskud på 5.365' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 3.124' DKK (EJVIND LARSEN & SØN ApS (Nu: EJVIND LARSEN & SØN A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 14.118' DKK (MFL HOLDING AF 2012 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 24' DKK (MFL Ejendomme ApS).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Mette Nybo Larsen.