Jack Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 9. jun. 1978 (46 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | KOMPLEMENTARSELSKABET H.C. ANDERSEN KONGRES CENTER ApS (Direktør) |
Største overskud: | 32.268' DKK ODENSE VANDSELSKAB A/S (Nu: VANDCENTER SYD A/S) (2020) |
Største underskud: | -79.849' DKK ODENSE VANDSELSKAB A/S (Nu: VANDCENTER SYD A/S) (2015) |
Største egenkapital: | 7.084.808' DKK ODENSE VANDSELSKAB A/S (Nu: VANDCENTER SYD A/S) (2022) |
Største gæld: | 1.198.106' DKK ODENSE VANDSELSKAB A/S (Nu: VANDCENTER SYD A/S) (2016) |
Flest årsværk: | 187 årsværk hos ODENSE RENOVATIONSSELSKAB A/S (Nu: ODENSE RENOVATION A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af KOMPLEMENTARSELSKABET H.C. ANDERSEN KONGRES CENTER ApS (15 år 10 måneder) |
Seed: 2055783760
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor for mange år siden hos KOMPLEMENTARSELSKABET H.C. ANDERSEN KONGRES CENTER ApS som Direktør. Titlen som Direktør havde Jack Nielsen i 15 år 10 måneder, inden stoppet den 5. maj 1994.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2002 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 10. december 2002.
Ejendomme (1)
Tidslinje (24)
-
HOTEL- OG RESTAURANTSERHVERVETS LÆREMIDDELFOND ApS
Fratrådt som direktørDato: 05.12.2016
Registreringsdato: 05.12.2016 -
HOTEL- OG RESTAURANTSERHVERVETS LÆREMIDDELFOND ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.12.2016
Registreringsdato: 05.12.2016 -
DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND SYDDANSK TURISME (Nu: DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND INSPIRING DENMARK) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.04.2016
Registreringsdato: 26.04.2016
Blå bog (fortsat)
Jack har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 39 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
16.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
07.10.2009 - 05.12.2016
Direktør
07.10.2014 - 05.12.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
17.05.2010 - 26.04.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
04.10.2011 - 14.03.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
03.07.2006 - 31.12.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Jack Nielsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem hos QUALITY AIRPORT HOTEL DAN A/S der præsenterede et overskud på 5.925' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem hos DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND SYDDANSK TURISME (Nu: DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND INSPIRING DENMARK) der præsenterede et underskud på 675' DKK.
Jack har i alt siddet i bestyrelsen hos 8 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 8 år 8 måneder fra 1999 til 2008 hos FONDEN FYNTOUR.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 61' DKK (HOTEL- OG RESTAURANTSERHVERVETS LÆREMIDDELFOND ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 16.908' DKK (ODENSE VANDSELSKAB A/S (Nu: VANDCENTER SYD A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 7.071.967' DKK (ODENSE VANDSELSKAB A/S (Nu: VANDCENTER SYD A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 915' DKK (HOTEL- OG RESTAURANTSERHVERVETS LÆREMIDDELFOND ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jack' netværk er Steen Sørensen.