Anne Jaqueline Ahlberg Svane
Erhvervsaktiv siden: | 15. dec. 1984 (39 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | TRICE TOMSEN ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.151' DKK UNIQUE MODELS OF COPENHAGEN A/S (2019) |
Største underskud: | -2.387' DKK Unique Social A/S (2018-19) |
Største egenkapital: | 5.610' DKK UNIQUE MODELS OF COPENHAGEN A/S (2017) |
Største gæld: | 8.190' DKK UNIQUE MODELS OF COPENHAGEN A/S (2020) |
Flest årsværk: | 18 årsværk hos UNIQUE MODELS OF COPENHAGEN A/S (2020) |
Længste aktivitet: | Direktør af UNIQUE MODELS OF COPENHAGEN A/S (26 år 1 måned) |
Seed: 1356992614
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 1984 hos TRICE TOMSEN ApS (tidligere COPENHAGEN MODELS ApS) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Anne Jaqueline Ahlberg Svane i 9 år 9 måneder, før stoppet d. 13. oktober 1994.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2011 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 1. marts 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
J.F.M. ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
UNIQUE MODELS OF COPENHAGEN A/S
Via J.F.M. ApS
Direktørposter (2)
-
UNIQUE MODELS OF COPENHAGEN A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.08.1998 -
J.F.M. ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.12.2018
Bestyrelsesposter (1)
-
UNIQUE MODELS OF COPENHAGEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.05.2016
Tidslinje (18)
-
Unique Social A/S
Fratrådt som direktørDato: 15.01.2021
Registreringsdato: 15.01.2021 -
Unique Social A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.01.2021
Registreringsdato: 15.01.2021 -
J.F.M. IVS (Nu: J.F.M. ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 11.12.2018
Registreringsdato: 11.12.2018
Blå bog (fortsat)
Anne har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 38 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
05.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør
01.08.1998 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
20.05.2016 - Stadig aktiv
Ejer
14.12.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% Via J.F.M. ApS -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
12.11.2018 - 15.01.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Direktør
17.08.2015 - 28.11.2018
Ejer
17.08.2015 - Stadig aktiv
Direktør
11.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
01.10.2008 - 12.03.2010
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2019 hvor UNIQUE MODELS OF COPENHAGEN A/S kunne offentliggøre et overskud på 3.151' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2018-19 hvor Unique Social A/S kunne offentliggøre et underskud på 2.387' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.023' DKK (UNIQUE MODELS OF COPENHAGEN A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.416' DKK (UNIQUE MODELS OF COPENHAGEN A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.115' DKK (J.F.M. IVS (Nu: J.F.M. ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Anne' netværk er Tina Nikolaisen.