Henrik Olsen
Erhvervsaktiv siden: | 27. jun. 1984 (40 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | STB AF 3. OKTOBER 1994 A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.190' DKK Fazade Aps (Nu: Fazade A/S) (2023) |
Største underskud: | -1.524' DKK HOLA A/S (2018) |
Største egenkapital: | 6.410' DKK Fazade Aps (Nu: Fazade A/S) (2023) |
Største gæld: | 17.067' DKK Fazade Aps (Nu: Fazade A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 29 årsværk hos Fazade Aps (Nu: Fazade A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af KOMPLEMENTAR DARMSTADT ApS (9 år 10 måneder) |
Seed: 767584828
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 1984 ved STB AF 3. OKTOBER 1994 A/S (tidligere SØNDERSØ TRÆLAST OG BYGGEMARKED A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Henrik Olsen i 8 år 11 måneder, før fratrædelsen den 7. juni 1993.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1995 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 23. august 1995.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HO Holding Korsør ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Fazade A/S
Via HO Holding Korsør ApS -
Ejendomsselskabet Ørnumvej 10, Korsør ApS
Via HO Holding Korsør ApS -
HOLA A/S
Via Ejendomsselskabet Ørnumvej 10, Korsør ApS
Direktørposter (3)
-
Fazade A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.06.2018 -
HO Holding Korsør ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.06.2017 -
Ejendomsselskabet Ørnumvej 10, Korsør ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.10.2020
Bestyrelsesposter (3)
-
HOLA A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.10.2020 -
Fazade A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.08.2017 -
Ejendomsselskabet Ørnumvej 10, Korsør ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.10.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (37)
-
HOLA A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 12.10.2020
Registreringsdato: 12.10.2020 -
Ejendomsselskabet Ørnumvej 10, Korsør ApS
Tilknyttet som direktørDato: 09.10.2020
Registreringsdato: 09.10.2020 -
Ejendomsselskabet Ørnumvej 10, Korsør ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 09.10.2020
Registreringsdato: 09.10.2020
Blå bog (fortsat)
Henrik har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig virksomhedsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 30 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
17.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
12.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 26% -
Reel ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør
09.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 26% -
Stifter, Ejer og Direktør
13.06.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
14.04.2021 - 29.02.2024
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Henrik Olsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HO Holding Korsør ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 105' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet HOLA A/S (26%), som ikke er personligt ejet.
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Henrik Olsen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Henrik Olsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved Fazade Aps (Nu: Fazade A/S) der præsenterede et overskud på 2.190' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem ved HOLA A/S der præsenterede et underskud på 858' DKK.
Henrik har i alt siddet i bestyrelsen hos 13 forskellige selskaber (heraf 4 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 8 år 11 måneder fra 1984 til 1993 hos STB AF 3. OKTOBER 1994 A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.190' DKK (Fazade Aps (Nu: Fazade A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1' DKK (HO Holding Korsør IVS (Nu: HO Holding Korsør ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6.410' DKK (Fazade Aps (Nu: Fazade A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 105' DKK (HO Holding Korsør IVS (Nu: HO Holding Korsør ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Jan Haulund.