Henning Forsberg Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 22. aug. 1988 (36 år) |
Karrieren startede hos: | EAST INVEST II ApS (Direktør) |
Største overskud: | 152.376' DKK NYKREDIT MÆGLER A/S (2021) |
Største underskud: | -13.743' DKK FAIRWIND A/S (2022) |
Største egenkapital: | 187.417' DKK NYKREDIT MÆGLER A/S (2022) |
Største gæld: | 435.417' DKK FAIRWIND A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Take Off Capital A/S (7 år) |
Seed: 1021677446
Karrieren som leder begyndte den dag i 1988 hos EAST INVEST II ApS (tidligere SKOGH-INVEST AF 22. AUGUST 1988 ApS) i hvervet som Direktør. Titlen som Direktør havde Henning Forsberg Jensen i 3 år 3 måneder, inden stoppet den 29. november 1991.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1993 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 24. juni 1993.
Direktørposter (3)
-
Jesper Nielsen Komplementar ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.12.2023 -
Ejendomsmæglerfirmaet &Living, Holte P/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.07.2022 -
NYKREDIT MÆGLER A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.09.2019
Bestyrelsesposter (5)
-
Nordicals København A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 19.01.2023 -
Take Off Capital A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.08.2017 -
NORDICALS A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 21.03.2022 -
Ejendomsmæglerfirmaet &Living, Holte P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.07.2022 -
Flex Wind Group A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.04.2023
Ejendomme (7)
Tidslinje (36)
-
Ejendomsmæglerfirmaet Jesper Nielsen, Frederiksberg P/S (Nu: Ejendomsmæglerfirmaet &Living, Frederiksberg P/S)
Fratrådt som direktørDato: 22.12.2023
Registreringsdato: 22.12.2023 -
Ejendomsmæglerfirmaet Jesper Nielsen, Kgs. Lyngby P/S (Nu: Ejendomsmæglerfirmaet &Living, Kgs. Lyngby P/S)
Fratrådt som direktørDato: 22.12.2023
Registreringsdato: 22.12.2023 -
Jesper Nielsen Komplementar ApS
Tilknyttet som direktørDato: 22.12.2023
Registreringsdato: 22.12.2023
Blå bog (fortsat)
Henning har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig forretningsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 14 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
22.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
21.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
19.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
18.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.09.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Henning Forsberg Jensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos NORDICALS A/S der præsenterede et overskud på 14.253' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos Jesper Nielsen Franchisegiver A/S (Nu: &Living Franchisegiver A/S) der præsenterede et underskud på 5.247' DKK.
Henning har i alt siddet i bestyrelsen hos 15 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 5 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 7 år fra 2017 til i dag hos Take Off Capital A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 64.918' DKK (NYKREDIT MÆGLER A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3.483' DKK (Caton A/S (Nu: Nordicals København A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 131.279' DKK (FAIRWIND A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -2.252' DKK (Caton A/S (Nu: Nordicals København A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Henning' netværk er Peter Johann Mattsen.