Inge Marie Stampe Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 2017 (6 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Sdr.Lem andelskasse´s Fond (Reel ejer) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af SDR. LEM ANDELSKASSE (19 år 11 måneder) |
Seed: 1893885571
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 2017 ved Sdr.Lem andelskasse´s Fond som Reel ejer. Denne rolle har Inge Marie Stampe Christensen nu besiddet i 6 år 9 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål. Virksomheden er stadig aktiv men har pt. ikke aflagt sit første regnskab.
Tidslinje (1)
-
SDR. LEM ANDELSKASSE
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.10.2004
Registreringsdato: 07.10.2004
Blå bog (fortsat)
Inge har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 9 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
22.09.2024 - 07.10.2004
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Inge' netværk er Ivan Aarup.