Bente Bistrup
Erhvervsaktiv siden: | 25. nov. 1988 (35 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | J C R GRUPPEN ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 4.172' DKK AKTIESELSKABET 'MOLTKESVEJSHAVE VIII' (2023) |
Største underskud: | -3.710' DKK AKTIESELSKABET 'MOLTKESVEJSHAVE VIII' (2015) |
Største egenkapital: | 30.707' DKK AKTIESELSKABET 'MOLTKESVEJSHAVE VIII' (2023) |
Største gæld: | 7.731' DKK AKTIESELSKABET 'MOLTKESVEJSHAVE VIII' (2015) |
Længste aktivitet: | Ejer af AKTIESELSKABET 'MOLTKESVEJSHAVE VIII' (8 år 9 måneder) |
Seed: 933613621
Det hele startede i 1988 ved J C R GRUPPEN ApS i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Bente Bistrup i 2 år, før stoppet den 18. december 1990.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1991 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 19. august 1991.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
AKTIESELSKABET 'MOLTKESVEJSHAVE VIII'
Ejerandel: 5-9.99%
Tidslinje (3)
-
AKTIESELSKABET 'MOLTKESVEJSHAVE VIII' (5-9.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 15.12.2015
Registreringsdato: 15.12.2015 -
J C R GRUPPEN ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.12.1990
Registreringsdato: 18.12.1990 -
J C R GRUPPEN ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.11.1988
Registreringsdato: 25.11.1988
Blå bog (fortsat)
Bente har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år 10 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
15.12.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Bestyrelsesmedlem
25.11.1988 - 18.12.1990
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Bente' netværk er Kjeld Jørgensen.