Torben Hollesen Basse
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 1988 (36 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | PLANET-HUSE A/S (Direktør) |
Største overskud: | 62.851' DKK PLANET-HOLDING A/S (Nu: PLANET HOLDING A/S) (2018) |
Største underskud: | -164.410' DKK PLANET-HOLDING A/S (Nu: PLANET HOLDING A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 238.502' DKK PLANET INVEST A/S (2022) |
Største gæld: | 72.008' DKK PLANET-HOLDING A/S (Nu: PLANET HOLDING A/S) (2018) |
Flest årsværk: | 55 årsværk hos PLANET-HUSE A/S (Nu: PLANET HUSE A/S) (2018) |
Længste aktivitet: | Direktør af PLANET HOLDING A/S (19 år 3 måneder) |
Seed: 1409203583
Det hele startede for alvor en dag i 1988 i PLANET-HUSE A/S (tidligere A/S PSE 13 NR. 1156) med titlen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Torben Hollesen Basse i 7 år 4 måneder, før fratrædelsen d. 15. december 1995.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1995 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 15. december 1995.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
PLANET-EJENDOMSINVEST A/S
Ejerandel: 20-24.99% -
BØGESVANG HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
THBA HOLDING ApS
Via BØGESVANG HOLDING ApS
Direktørposter (16)
-
Planet Living A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.03.2020 -
PLANET HUSE A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.05.2023 -
BØGESVANG HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.04.2006 -
PLLL ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.12.2022 -
PLANET INVEST A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.10.2008 -
PLANET-EJENDOMSINVEST A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.06.2010 -
Planet Construction A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.12.2023 -
Living Projekt A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.03.2021 -
Planet Produktion A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.05.2023 -
PLANET HOLDING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.05.2005 -
THBA HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.11.2008 -
DANSKE FRITIDSHUSE SALGSUDSTILLINGER ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.05.2009 -
Planet Holding Danmark A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.12.2020 -
Planet Living Blistrup A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.03.2020 -
Bjerregård Strand Invest A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.05.2019 -
PLANET-PROJEKT A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.01.2009
Bestyrelsesposter (13)
-
Planet Living A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.04.2019 -
PLANET HUSE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.10.2008 -
PLANET INVEST A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.09.2008 -
PLANET-EJENDOMSINVEST A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.06.2010 -
Planet Construction A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.12.2023 -
Living Projekt A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.03.2021 -
Planet Produktion A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.12.2020 -
PLANET HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.10.2008 -
Planet Holding Danmark A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.12.2020 -
Planet Living Blistrup A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.03.2020 -
Bjerregård Strand Invest A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.05.2019 -
PLANET-PROJEKT A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.10.2008 -
DANACTION A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.10.2014
Ejendomme (4)
Tidslinje (79)
-
Plantagehusene ved Frederikssund A/S
Fratrådt som direktørDato: 29.01.2024
Registreringsdato: 29.01.2024 -
Plantagehusene ved Frederikssund A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.01.2024
Registreringsdato: 29.01.2024 -
Planet Construction A/S
Tilknyttet som direktørDato: 21.12.2023
Registreringsdato: 21.12.2023
Blå bog (fortsat)
Torben har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 36 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Direktør
21.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
20.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
03.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
02.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
06.03.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2018 hvor PLANET-HOLDING A/S (Nu: PLANET HOLDING A/S) kunne offentliggøre et overskud på 62.851' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor PLANET-HOLDING A/S (Nu: PLANET HOLDING A/S) kunne offentliggøre et underskud på 164.410' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 4.136' DKK (PLANET-HUSE A/S (Nu: PLANET HUSE A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 164.410' DKK (PLANET-HOLDING A/S (Nu: PLANET HOLDING A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 70.263' DKK (Planet Holding Danmark A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 0' DKK (PLANET-HOLDING A/S (Nu: PLANET HOLDING A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Torben' netværk er Svend Aage Hollesen Basse.