Michael Tipsmark
Karrieren startede hos: | HANDELSSELSKABET AF 15/3 1995 A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.201' DKK CEMRED ApS (2021) |
Største underskud: | -2' DKK Ejendomsselskabet Maltvej 19 ApS (2021) |
Største egenkapital: | 2.520' DKK CEMRED ApS (2021) |
Største gæld: | 8.836' DKK Ejendomsselskabet Maltvej 19 ApS (2022) |
Flest årsværk: | 14 årsværk hos CEMRED ApS (2023) |
Seed: 1856405509
Karrieren som leder startede for alvor for nu mange år siden hos HANDELSSELSKABET AF 15/3 1995 A/S (tidligere CEMENTSTØBERIERNES REDSKABSFORSYNING BRDR. TIPSMARK A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Michael Tipsmark i 17 år 11 måneder, før stoppet d. 12. december 1989.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1999 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 28. juni 1999.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
TIPSMARK HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
CEMRED ApS
Via TIPSMARK HOLDING ApS -
Ejendomsselskabet Maltvej 19 ApS
Via TIPSMARK HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
TIPSMARK HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.02.2006 -
Ejendomsselskabet Maltvej 19 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.02.2021
Tidslinje (8)
-
Ejendomsselskabet Maltvej 19 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 22.02.2021
Registreringsdato: 22.02.2021 -
TIPSMARK HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 05.12.2017
Registreringsdato: 05.12.2017 -
FORM SERVICE ApS (Nu: ANPARTSSELSKAB AF 3.11.1998)
Fratrådt som direktørDato: 11.01.2011
Registreringsdato: 11.01.2011
Blå bog (fortsat)
Michael har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 43 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
22.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Direktør
16.02.2006 - Stadig aktiv
Ejer
05.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
05.04.2006 - Stadig aktiv
Reel ejer
05.12.2017 - 31.12.2019
Reel ejer
01.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,3% -
Direktør
03.11.1998 - 11.01.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.12.1971 - 12.12.1989
Ejerandel: Intet ejerskab
Michael Tipsmark er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn TIPSMARK HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.591' DKK. Igennem holdingselskabet TIPSMARK HOLDING ApS har Michael derfor også ejerandele i CEMRED ApS (33.34-49.99%) samt Ejendomsselskabet Maltvej 19 ApS (33.34-49.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Michael Tipsmark, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor CEMRED ApS kunne offentliggøre et overskud på 1.201' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Ejendomsselskabet Maltvej 19 ApS kunne offentliggøre et underskud på 2' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 189' DKK (CEMRED ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.087' DKK (CEMRED ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 535' DKK (Ejendomsselskabet Maltvej 19 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Lars Mejlholm.