Ingrid Solveig Lund
Erhvervsaktiv siden: | 14. mar. 1986 (38 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | BYGGEFIRMAET MOGENS LUND A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 17.488' DKK BYGGEFIRMAET MOGENS LUND A/S (2022-23) |
Største underskud: | -924' DKK MOGENS LUND HOLDING A/S (2015-16) |
Største egenkapital: | 46.041' DKK MOGENS LUND HOLDING A/S (2022-23) |
Største gæld: | 23.621' DKK BYGGEFIRMAET MOGENS LUND A/S (2022-23) |
Flest årsværk: | 50 årsværk hos BYGGEFIRMAET MOGENS LUND A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af BYGGEFIRMAET MOGENS LUND A/S (26 år 3 måneder) |
Seed: 354871138
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 1986 i BYGGEFIRMAET MOGENS LUND A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Ingrid Solveig Lund i 26 år 3 måneder, inden stoppet d. 18. juni 2012.
I dag opererer virksomheden indenfor opførelse af bygninger. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2022-23 viste et overskud på 17.488' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MOGENS LUND HOLDING A/S
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
MOGENS LUND HOLDING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.11.2022
Bestyrelsesposter (1)
-
MOGENS LUND HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.11.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (15)
-
MOGENS LUND HOLDING A/S
Tilknyttet som direktørDato: 30.11.2022
Registreringsdato: 30.11.2022 -
MOGENS LUND HOLDING A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.11.2022
Registreringsdato: 30.11.2022 -
MOGENS LUND HOLDING A/S
Fratrådt som direktørDato: 08.11.2022
Registreringsdato: 08.11.2022
Blå bog (fortsat)
Ingrid har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 38 år 6 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Direktør
07.01.2016 - 08.11.2022
Ejer
17.01.2022 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem og Direktør
30.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
19.03.1999 - 07.01.2016
Direktør
10.12.2008 - 07.01.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
14.03.1986 - 18.06.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
03.07.2001 - 10.12.2008
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor MOGENS LUND HOLDING A/S landede et overskud på 5.998' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015-16 hvor MOGENS LUND HOLDING A/S landede et underskud på 924' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Ingrid' netværk er Mette Højborg.