Mikkel Holm
Karrieren startede hos: | B & H EJENDOMME A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 15.140' DKK BUCH & HOLM A/S (2020-21) |
Største underskud: | -1.099' DKK STREAM-IT ApS (Nu: COMWALL SOLUTIONS ApS) (2022-23) |
Største egenkapital: | 35.484' DKK MIHO ApS (2022-23) |
Største gæld: | 18.008' DKK BUCH & HOLM A/S (2022-23) |
Flest årsværk: | 29 årsværk hos BUCH & HOLM A/S (2017-18) |
Seed: 1031120084
Karrieren som erhvervsaktiv startede for nu meget længe siden i B & H EJENDOMME A/S (tidligere BUCH & HOLM A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Mikkel Holm i 73 år 1 måned, før fratrædelsen d. 7. januar 2009.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2009 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 7. januar 2009.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MIHO ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
High-Performance Audio ApS
Via MIHO ApS -
BUCH & HOLM A/S
Via MIHO ApS
Direktørposter (2)
-
MIHO ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.03.1997 -
BUCH & HOLM A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.04.2006
Bestyrelsesposter (2)
-
High-Performance Audio ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 23.09.2016 -
BUCH & HOLM A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.03.1997
Ejendomme (2)
Tidslinje (17)
-
High-Performance Audio ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 23.09.2016
Registreringsdato: 23.09.2016 -
BUCH & HOLM A/S (Nu: B & H EJENDOMME A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.01.2009
Registreringsdato: 07.01.2009 -
MM NORDIC A/S
Fratrådt som direktørDato: 14.05.2007
Registreringsdato: 14.05.2007
Blå bog (fortsat)
Mikkel har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 88 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
21.03.1997 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
21.03.1997 - Stadig aktiv
Direktør
01.04.2006 - Stadig aktiv
Reel ejer
20.12.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 80% -
Reel ejer
23.09.2016 - 23.09.2016
Bestyrelsesmedlem
23.09.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 12,98% -
Bestyrelsesmedlem
28.11.1935 - 07.01.2009
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
08.04.2002 - 14.05.2007
Direktør
01.04.2006 - 14.05.2007
Ejerandel: Intet ejerskab
Mikkel Holm er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MIHO ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 35.484' DKK. Gennem holdingselskabet MIHO ApS har Mikkel derfor også andele i High-Performance Audio ApS (15-19.99%) & BUCH & HOLM A/S (66.66-89.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Mikkel Holm, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Mikkel Holm har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem i BUCH & HOLM A/S der præsenterede et overskud på 15.140' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016-17 som bestyrelsesmedlem i High-Performance Audio ApS der præsenterede et underskud på 431' DKK.
Mikkel har i alt siddet i bestyrelsen hos 7 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 73 år 1 måned fra 1935 til 2009 hos B & H EJENDOMME A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 12.436' DKK (BUCH & HOLM A/S).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 1.099' DKK (STREAM-IT ApS (Nu: COMWALL SOLUTIONS ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 35.484' DKK (MIHO ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 1.927' DKK (STREAM-IT ApS (Nu: COMWALL SOLUTIONS ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Mikkel' netværk er Anders Valentin Oxholm Lillesø.