Hans Christian Petersen
Erhvervsaktiv siden: | 23. aug. 1980 (44 år) |
Karrieren startede hos: | P.P. FISK A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 979' DKK Dan Lachs A/S (2023) |
Største underskud: | -39.642' DKK CYTOVAC A/S (2019) |
Største egenkapital: | 18.150' DKK CYTOVAC A/S (2014) |
Største gæld: | 6.833' DKK Dan Lachs A/S (2021) |
Flest årsværk: | 14 årsværk hos CYTOVAC A/S (2017) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af P.P. FISK A/S (24 år 6 måneder) |
Seed: 825607204
Erhvervskarrieren startede i 1980 ved P.P. FISK A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Hans Christian Petersen i 24 år 6 måneder, før stoppet den 17. marts 2005.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et underskud på 29' DKK.
Bestyrelsesposter (2)
-
Strandby Lift og Bådservice A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.09.2017 -
Dan Lachs A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.02.2019
Tidslinje (14)
-
Strandby Lift og Bådservice A/S (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 22.05.2024
Registreringsdato: 22.05.2024 -
Strandby Lagerhal A/S (5-9.99%)
Er ikke længere ejerDato: 22.05.2024
Registreringsdato: 22.05.2024 -
Dan Lachs A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.02.2019
Registreringsdato: 18.02.2019
Blå bog (fortsat)
Hans har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 32 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
18.02.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 74,9% -
Stifter og Ejer
07.09.2017 - 22.05.2024
Bestyrelsesmedlem
07.09.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
25.08.2017 - 27.06.2018
Ejer
28.06.2018 - 22.05.2024
Ejerandel: 5-9.99% -
Bestyrelsesmedlem
22.05.2012 - 30.05.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
23.08.1980 - 17.03.2005
Ejerandel: Intet ejerskab
Hans Christian Petersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved Dan Lachs A/S der præsenterede et overskud på 979' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem ved Strandby Lift og Bådservice A/S der præsenterede et underskud på 188' DKK.
Hans har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 24 år 6 måneder fra 1980 til 2005 hos P.P. FISK A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 979' DKK (Dan Lachs A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 17.120' DKK (CYTOVAC A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 8.556' DKK (P.P. FISK A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -88.579' DKK (CYTOVAC A/S).
En af de forbindelser som går igen i Hans' netværk er Peter Conradsen.