Lars Skovhus
Erhvervsaktiv siden: | 8. nov. 1988 (35 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | CASA INTERNATIONAL ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Ejer af Øster Hornum Ny Vindmøllelaug I/S (21 år 11 måneder) |
Seed: 382294284
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 1988 ved CASA INTERNATIONAL ApS (tidligere BMA NR. 15 ApS) som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Lars Skovhus i 5 år 10 måneder, før fratrædelsen den 6. oktober 1994.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2003 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 8. oktober 2003.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Øster Hornum Ny Vindmøllelaug I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
Øster Hornum Ny Vindmøllelaug I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 30.09.2002
Registreringsdato: 30.09.2002 -
BMA NR. 15 ApS (Nu: CASA INTERNATIONAL ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.10.1994
Registreringsdato: 06.10.1994 -
BMA NR. 15 ApS (Nu: CASA INTERNATIONAL ApS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 08.11.1988
Registreringsdato: 08.11.1988
Blå bog (fortsat)
Lars har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 27 år 10 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
30.09.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
08.11.1988 - 06.10.1994
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Leif Elstrøm.