Søren Ole Busk Sørensen
Erhvervsaktiv siden: | 4. maj 1977 (47 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | NETCONSULT ApS - STATSAUTORISERET REVISOR (Direktør) |
Største overskud: | 309' DKK HIIT HERNING ApS (2019) |
Største underskud: | -2.628' DKK K/S QUINTON (2015) |
Største egenkapital: | 5.615' DKK K/S QUINTON (2017) |
Største gæld: | 33.969' DKK K/S QUINTON (2015) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos HIIT HERNING ApS (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af K/S QUINTON (17 år 9 måneder) |
Seed: 1516132500
Erhvervskarrieren startede for alvor for flere år siden ved NETCONSULT ApS - STATSAUTORISERET REVISOR (tidligere TYRI ApS) med titlen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Søren Ole Busk Sørensen i 12 år 11 måneder, før stoppet den 26. april 1990.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor anden virksomhedsrådgivning. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2005 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. august 2005.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
QUINTON KOMPLEMENTAR ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
Søren Busk Consulting
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
K/S QUINTON
Via QUINTON KOMPLEMENTAR ApS
Ejendomme (1)
Tidslinje (13)
-
Søren Busk Consulting (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 07.12.2022
Registreringsdato: 07.12.2022 -
IMPROVE ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 18.01.2016
Registreringsdato: 18.01.2016 -
IMPROVE ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.01.2016
Registreringsdato: 18.01.2016
Blå bog (fortsat)
Søren har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 30 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
07.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
05.12.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
05.12.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Stifter, Direktør og Ejer
01.09.2010 - 18.01.2016
Bestyrelsesmedlem
06.10.2015 - 18.01.2016
Ejerandel: 100% -
Direktør
03.09.2010 - 22.09.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2017 hvor K/S QUINTON kunne offentliggøre et overskud på 117' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2015 hvor K/S QUINTON kunne offentliggøre et underskud på 2.628' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 16' DKK (QUINTON KOMPLEMENTAR ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.592' DKK (K/S QUINTON).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 232' DKK (QUINTON KOMPLEMENTAR ApS).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Jacob Hjort.