Søren Peder Dalager Davidsen
Karrieren startede hos: | POUL DAVIDSEN VOJENS A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 192.997' DKK DAVIDSENS TØMMERHANDEL A/S (2021) |
Største underskud: | -31.983' DKK SØNDERJYSKE FODBOLD A/S (2021-22) |
Største egenkapital: | 575.622' DKK Davidsen Koncernen A/S (2023) |
Største gæld: | 895.172' DKK DAVIDSENS TØMMERHANDEL A/S (2022) |
Seed: 1159841311
Erhvervskarrieren startede for alvor for nu mange år siden hos POUL DAVIDSEN VOJENS A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Søren Peder Dalager Davidsen i 27 år 4 måneder, før stoppet d. 6. november 2000.
I dag arbejder virksomheden med investeringsselskaber. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023-24 kunne vise et overskud på 533' DKK.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
CARD Capital ApS
Ejerandel: 100% -
Davidsen Holding I ApS
Ejerandel: 25-33.33% -
Davidsen Consult
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (10)
-
DAVIDSEN HOLDING II ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via CARD Capital ApS -
POVL DAVIDSEN HOLDING ApS
Via Davidsen Holding I ApS -
SønderjyskE Ejendomme A/S
Via POVL DAVIDSEN HOLDING ApS -
SØNDERJYSKE FODBOLD A/S
Via SønderjyskE Ejendomme A/S -
Davidsen Koncernen A/S
Via POVL DAVIDSEN HOLDING ApS -
DAVIDSENS TØMMERHANDEL A/S
Via Davidsen Koncernen A/S -
MIN BUTIK ApS
Via DAVIDSENS TØMMERHANDEL A/S -
Davidsen Ejendomme A/S
Via Davidsen Koncernen A/S -
T-24 ApS
Via Davidsen Ejendomme A/S -
PCD Ejendomme ApS
Via POVL DAVIDSEN HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
CARD Capital ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.05.2009
Bestyrelsesposter (8)
-
SønderjyskE Ejendomme A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 04.08.2022 -
POVL DAVIDSEN HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.02.2010 -
POUL DAVIDSEN VOJENS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.09.2016 -
DAVIDSENS TØMMERHANDEL A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.01.2024 -
SØNDERJYSKE FODBOLD A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 29.11.2021 -
Davidsen Holding I ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.04.2018 -
Davidsen Ejendomme A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.01.2024 -
Davidsen Koncernen A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 02.09.2022
Ejendomme (2)
Tidslinje (28)
-
DAVIDSEN HOLDING II ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.09.2024
Registreringsdato: 13.09.2024 -
DAVIDSENS TØMMERHANDEL A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 31.01.2024
Registreringsdato: 31.01.2024 -
Davidsen Ejendomme A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 31.01.2024
Registreringsdato: 31.01.2024
Blå bog (fortsat)
Søren har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig erhvervsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 42 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
23.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33% -
Stifter og Ejer
17.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Bestyrelsesmedlem og Ejer
03.04.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33% -
Stifter, Direktør og Ejer
30.05.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
24.08.2009 - 13.09.2024
Reel ejer
03.04.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,25%
Søren Peder Dalager Davidsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Davidsen Holding I ApS (ejer pt. 33%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 351.647' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskaberne DAVIDSEN HOLDING II ApS (33,25%) samt POVL DAVIDSEN HOLDING ApS (33%), som ikke er personligt ejet.
Du kan også se koncerndiagram for Søren Peder Dalager Davidsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Søren Peder Dalager Davidsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem hos Davidsen Koncernen A/S der præsenterede et overskud på 158.495' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem hos SØNDERJYSKE FODBOLD A/S der præsenterede et underskud på 31.983' DKK.
Søren har i alt siddet i bestyrelsen hos 15 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 8 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 27 år 4 måneder fra 1973 til 2000 hos POUL DAVIDSEN VOJENS A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 43.800' DKK (Davidsen Koncernen A/S).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 23.430' DKK (SønderjyskE Ejendomme A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 575.622' DKK (Davidsen Koncernen A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -890' DKK (T-24 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Poul Christian Davidsen.