Ib Amstrup Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 12. jun. 1986 (38 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | 79.301 ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.248' DKK YNF 2095 ApS (Nu: 79.301 ApS) (2018-19) |
Største underskud: | -2.052' DKK YNF 2095 ApS (Nu: 79.301 ApS) (2022-23) |
Største egenkapital: | 12.784' DKK YNF 2095 ApS (Nu: 79.301 ApS) (2021-22) |
Største gæld: | 44.303' DKK YNF 2095 ApS (Nu: 79.301 ApS) (2013-14) |
Flest årsværk: | 16 årsværk hos UNITRON SCANDINAVIA A/S (Nu: UNITRON A/S) (2013-14) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af UNITRON A/S (32 år 7 måneder) |
Seed: 1524110777
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 1986 i 79.301 ApS (tidligere YNF 2095 ApS) i hvervet som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Ib Amstrup Nielsen i 11 år 3 måneder, inden stoppet d. 29. september 1997.
Nu opererer virksomheden indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2022-23 viste et underskud på 2.052' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
AMSTRUP HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
UNITRON A/S
Via AMSTRUP HOLDING ApS -
FarrowTech ApS
Via UNITRON A/S
Direktørposter (1)
-
AMSTRUP HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.03.2000
Bestyrelsesposter (1)
-
UNITRON A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.02.1992
Ejendomme (1)
Tidslinje (31)
-
MiloTech ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.06.2021
Registreringsdato: 01.06.2021 -
MiloTech ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.11.2019
Registreringsdato: 01.11.2019 -
AGROCreation ApS
Fratrådt som direktørDato: 23.01.2019
Registreringsdato: 23.01.2019
Blå bog (fortsat)
Ib har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 38 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
18.03.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
01.11.2019 - 01.06.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
26.02.1992 - 14.12.2015
Bestyrelsesmedlem
26.02.1992 - Stadig aktiv
Reel ejer
30.09.2004 - 30.04.2019
Direktør
15.12.2015 - 17.01.2018
Reel ejer
01.05.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Reel ejer
01.10.2015 - 23.01.2019
Direktør og Bestyrelsesmedlem
15.12.2015 - 23.01.2019
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
14.09.2015 - 23.01.2019
Direktør
15.12.2015 - 23.01.2019
Ejerandel: 50%
Ib Amstrup Nielsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn AMSTRUP HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 2.476' DKK. Gennem sit holdingselskab AMSTRUP HOLDING ApS har Ib dermed også andele i UNITRON A/S (25-33.33%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Ib Amstrup Nielsen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017-18 hvor UNITRON SCANDINAVIA A/S (Nu: UNITRON A/S) landede et overskud på 827' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor AMSTRUP HOLDING ApS landede et underskud på 206' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023-24 var et overskud på 2.032' DKK (UNITRON SCANDINAVIA A/S (Nu: UNITRON A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 2.052' DKK (YNF 2095 ApS (Nu: 79.301 ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 11.184' DKK (YNF 2095 ApS (Nu: 79.301 ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 1.064' DKK (EJENDOMSSELSKABET JERNBANEGADE ApS).
En af de forbindelser som går igen i Ib' netværk er Allan Staub Jensen.