Peder Christian Engelbrecht Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 2. nov. 1982 (41 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | ASIBET DATA ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 47.732' DKK K/S SORGENFRI TORV (2014) |
Største underskud: | -36.967' DKK K/S SCANDINAVIAN PROPERTY INVESTMENT 9 (2014) |
Største egenkapital: | 152.538' DKK K/S SORGENFRI TORV (2022) |
Største gæld: | 188.455' DKK EJENDOMSSELSKABET COMPANY HOUSE A/S (Nu: EJENDOMSSELSKABET COMPANY HOUSE ApS) (2018) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos IBL INTERNATIONAL DENMARK A/S (Nu: FLINDT BJERG & ARNDT NIELSEN ApS) (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af SORGENFRI TORV. 1998 ApS (25 år 9 måneder) |
Seed: 167036450
Karrieren som leder startede i 1982 ved ASIBET DATA ApS (tidligere COMINVEST DATA ApS) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Peder Christian Engelbrecht Pedersen i 13 år 7 måneder, før stoppet den 10. juni 1996.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1999 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 16. marts 1999.
Direkte ejede Selskaber (4)
-
SORGENFRI TORV. 1998 ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
KOMPLEMENTARSELSKABET EE - NÜRNBERG ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
ApS KOMPLEMENTARSELSKABET ASPENÄS HOTELOPSPARING
Ejerandel: 10-14.99% -
PEABO ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
K/S SORGENFRI TORV
Via SORGENFRI TORV. 1998 ApS -
K/S EURO EJENDOMME - NÜRNBERG
Via KOMPLEMENTARSELSKABET EE - NÜRNBERG ApS -
K/S ASPENÄS HOTELOPSPARING
Via ApS KOMPLEMENTARSELSKABET ASPENÄS HOTELOPSPARING -
SUMMA INVEST I ApS
Via PEABO ApS -
ENGBRO ApS
Via PEABO ApS
Direktørposter (4)
-
ENGBRO ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.10.2007 -
PEABO ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.12.2006 -
KOMPLEMENTARSELSKABET EE - NÜRNBERG ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2014 -
SUMMA INVEST I ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.03.2007
Bestyrelsesposter (2)
-
KOMPLEMENTARSELSKABET EE - NÜRNBERG ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 28.04.2011 -
K/S ASPENÄS HOTELOPSPARING
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.07.2023
Tidslinje (97)
-
K/S ASPENÄS HOTELOPSPARING
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 04.07.2023
Registreringsdato: 04.07.2023 -
K/S ASPENÄS HOTELOPSPARING (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.07.2023
Registreringsdato: 03.07.2023 -
ApS KOMPLEMENTARSELSKABET ASPENÄS HOTELOPSPARING
Fratrådt som direktørDato: 19.06.2023
Registreringsdato: 19.06.2023
Blå bog (fortsat)
Peder har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig forretningsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 40 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
14.03.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Direktør og Ejer
11.12.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
19.12.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
19.12.2005 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
28.04.2011 - Stadig aktiv
Direktør
01.10.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
01.12.1998 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99%
Peder Christian Engelbrecht Pedersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn PEABO ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 12.289' DKK. Gennem holdingselskabet PEABO ApS har Peder derfor også andele i SUMMA INVEST I ApS (50-66.65%) og ENGBRO ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Peder Christian Engelbrecht Pedersen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Peder Christian Engelbrecht Pedersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem ved K/S SORGENFRI TORV der præsenterede et overskud på 47.732' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem ved K/S SCANDINAVIAN PROPERTY INVESTMENT 9 der præsenterede et underskud på 36.967' DKK.
Peder har i alt siddet i bestyrelsen hos 28 forskellige selskaber (heraf 8 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 16 år 6 måneder fra 2006 til 2023 hos K/S ASPENÄS HOTELOPSPARING.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 8.921' DKK (K/S TÅSTRUPGÅRDSVEJ 34. TÅSTRUP).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 7.926' DKK (EJENDOMSSELSKABET COMPANY HOUSE A/S (Nu: EJENDOMSSELSKABET COMPANY HOUSE ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 145.024' DKK (K/S SORGENFRI TORV).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -258' DKK (GULDREGN I ApS).
En af de forbindelser som går igen i Peder' netværk er Michael Kaa Andersen.