Jørgen Drejer
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 1988 (36 år) |
Karrieren startede hos: | NTG Nordic Transport Group A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 681.000' DKK A/S PSE NR. 2807 (Nu: NTG Nordic Transport Group A/S) (2022) |
Største underskud: | -251.556' DKK ANIONA ApS (Nu: SANIONA A/S) (2021) |
Største egenkapital: | 1.064.000' DKK A/S PSE NR. 2807 (Nu: NTG Nordic Transport Group A/S) (2023) |
Største gæld: | 330.468' DKK MEDI-CULT A/S (Nu: ORIGIO A/S) (2016-17) |
Flest årsværk: | 1.482 årsværk hos A/S PSE NR. 2807 (Nu: NTG Nordic Transport Group A/S) (2020) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af AZIGN BIOSCIENCE A/S (17 år 5 måneder) |
Seed: 1662383286
Karrieren som erhvervsperson startede i 1988 ved NTG Nordic Transport Group A/S (tidligere A/S PSE NR. 2807) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Jørgen Drejer i 15 år 7 måneder, før stoppet den 20. april 2004.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor ikke-finansielle hovedsæders virksomhed. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 514.000' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
SANIONA A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 20.05.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (37)
-
2cureX A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.07.2022
Registreringsdato: 01.07.2022 -
SANIONA A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.05.2022
Registreringsdato: 20.05.2022 -
ANIONA ApS (Nu: SANIONA A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.05.2022
Registreringsdato: 19.05.2022
Blå bog (fortsat)
Jørgen har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig forretningsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 36 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
14.08.2017 - 01.07.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
25.04.2013 - 19.05.2022
Bestyrelsesmedlem
20.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
03.07.2018 - 28.12.2018
Ejerandel: 5-9.99% -
Bestyrelsesmedlem
13.03.2001 - 25.08.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
11.06.2014 - 25.04.2018
Ejerandel: Intet ejerskab
Jørgen Drejer har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem ved ELLEGAARD GÖTTINGEN MINIPIGS A/S der præsenterede et overskud på 17.081' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem ved ANIONA ApS (Nu: SANIONA A/S) der præsenterede et underskud på 251.556' DKK.
Jørgen har i alt siddet i bestyrelsen hos 15 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 17 år 5 måneder fra 2001 til 2018 hos AZIGN BIOSCIENCE A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 514.000' DKK (A/S PSE NR. 2807 (Nu: NTG Nordic Transport Group A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 38.686' DKK (ANIONA ApS (Nu: SANIONA A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.064.000' DKK (A/S PSE NR. 2807 (Nu: NTG Nordic Transport Group A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 0' DKK (Egoo.Health IVS (Nu: Egoo.health ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Jørgen' netværk er Thomas Feldthus.