Hanne Dorit Beier
Erhvervsaktiv: | 3. maj 1976 - 30. nov. 2023 |
Karrieren startede hos: | HJERTING SYSTEMINVEST ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 17.904' DKK KURT BEIER TRANSPORT A/S (2014) |
Største underskud: | -25.059' DKK KURT BEIER TRANSPORT A/S (2018) |
Største egenkapital: | 95.257' DKK HJERTING SYSTEMINVEST ApS (2023) |
Største gæld: | 157.066' DKK KB RENTAL ApS (2015) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af HJERTING SYSTEMINVEST ApS (48 år 4 måneder) |
Seed: 2021935776
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor for mange år siden hos HJERTING SYSTEMINVEST ApS som Bestyrelsesmedlem og Ejer. Titlen som Bestyrelsesmedlem har Hanne Dorit Beier nu besiddet i 48 år 4 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 1.992' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
K.B.T. ESBJERG A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 21.06.2001
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
KG Systeminvest ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 30.11.2023
Registreringsdato: 30.11.2023 -
HJERTING SYSTEMINVEST ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 30.11.2023
Registreringsdato: 30.11.2023 -
KG Systeminvest ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 30.11.2023
Registreringsdato: 30.11.2023
Blå bog (fortsat)
Hanne har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 48 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
21.06.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
30.11.2023 - 30.11.2023
Ejerandel: 50,08% -
Reel ejer
30.06.2023 - 30.11.2023
Ejerandel: 50,08% -
Reel ejer
30.06.2023 - 30.11.2023
Ejerandel: 50,08% -
Reel ejer
30.06.2023 - 30.11.2023
Ejerandel: 50,08%
Hanne Dorit Beier har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem hos KURT BEIER TRANSPORT A/S der præsenterede et overskud på 17.904' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem hos KURT BEIER TRANSPORT A/S der præsenterede et underskud på 25.059' DKK.
Hanne har i alt siddet i bestyrelsen hos 6 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 48 år 4 måneder fra 1976 til i dag hos HJERTING SYSTEMINVEST ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 8.597' DKK (K.B.T. ESBJERG A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 421' DKK (KB RENTAL ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 95.257' DKK (HJERTING SYSTEMINVEST ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 249' DKK (TTH Padborg ApS).
En af de forbindelser som går igen i Hanne' netværk er Karsten Beier.