Finn Overby
Karrieren startede hos: | PETERSEN & OLSEN INVEST A/S (Direktør) |
Største overskud: | 8.348' DKK PETERSEN & OLSEN, DANSK RØR- & FITTINGS FABRIK A/S (Nu: PETERSEN & OLSEN INVEST A/S) (2021-22) |
Største underskud: | -1.634' DKK PETERSEN & OLSEN, DANSK RØR- & FITTINGS FABRIK A/S (Nu: PETERSEN & OLSEN INVEST A/S) (2022-23) |
Største egenkapital: | 28.953' DKK PETERSEN & OLSEN, DANSK RØR- & FITTINGS FABRIK A/S (Nu: PETERSEN & OLSEN INVEST A/S) (2021-22) |
Største gæld: | 15.339' DKK PETERSEN & OLSEN, DANSK RØR- & FITTINGS FABRIK A/S (Nu: PETERSEN & OLSEN INVEST A/S) (2013-14) |
Flest årsværk: | 17 årsværk hos O E TEKNIQ ApS (2021) |
Seed: 329796415
Karrieren I Danmark startede for nu mange år siden hos PETERSEN & OLSEN INVEST A/S (tidligere PETERSEN & OLSEN, DANSK RØR- & FITTINGS FABRIK A/S) i rollen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Finn Overby i 63 år 10 måneder, før stoppet d. 4. juni 1998.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2022-23 som viste et underskud på 1.634' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Overby Invest ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Direktørposter (1)
-
Overby Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.01.2017
Tidslinje (20)
-
O E TEKNIQ ApS
Fratrådt som direktørDato: 25.10.2023
Registreringsdato: 25.10.2023 -
TF KØD A/S (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 06.12.2021
Registreringsdato: 06.12.2021 -
TF KØD A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.12.2021
Registreringsdato: 06.12.2021
Blå bog (fortsat)
Finn har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 77 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
31.01.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 52% -
Ejer
01.08.2014 - 12.07.2020
Reel ejer
01.08.2014 - 12.07.2020
Direktør
29.01.2018 - 25.10.2023
Ejer
13.07.2020 - 13.07.2020
Reel ejer
13.07.2020 - 31.08.2023
Ejerandel: 25% -
Ejer
01.07.2014 - 06.12.2021
Bestyrelsesmedlem
25.09.2015 - 06.12.2021
Ejerandel: 25% -
Direktør
25.03.2012 - 26.03.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.07.1999 - 27.01.2003
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Overby Invest ApS kunne fremvise et overskud på 5.988' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor Overby Invest ApS kunne fremvise et underskud på 29' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 5.988' DKK (Overby Invest ApS).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 1.634' DKK (PETERSEN & OLSEN, DANSK RØR- & FITTINGS FABRIK A/S (Nu: PETERSEN & OLSEN INVEST A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 16.045' DKK (PETERSEN & OLSEN, DANSK RØR- & FITTINGS FABRIK A/S (Nu: PETERSEN & OLSEN INVEST A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 10.248' DKK (Overby Invest ApS).
En af de forbindelser som går igen i Finn' netværk er Peter Overby.