Klaus Sakskøbing
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1988 (35 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | HANDELS- OG BYGGEFIRMA AF 1/11 1988 ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 4.413' DKK Medarbejderselskabet Kaj Ove Madsen ApS Aarhus (2020) |
Største underskud: | -19' DKK PHS 165 ApS (Nu: TR2510 ApS) (2020-21) |
Største egenkapital: | 9.957' DKK Medarbejderselskabet Kaj Ove Madsen ApS Aarhus (2023) |
Største gæld: | 3.820' DKK Medarbejderselskabet Kaj Ove Madsen ApS Aarhus (2018) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Medarbejderselskabet Kaj Ove Madsen ApS Aarhus (6 år 1 måned) |
Seed: 1196378242
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 1988 i HANDELS- OG BYGGEFIRMA AF 1/11 1988 ApS (tidligere ASX 14423 ApS) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Klaus Sakskøbing i 2 år 9 måneder, før fratrædelsen d. 22. august 1991.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1993 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 23. marts 1993.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Medarbejderselskabet Kaj Ove Madsen ApS Aarhus
Ejerandel: 10-14.99%
Indirekte ejede Selskaber (8)
-
KAJ OVE MADSEN A/S AARHUS
Via Medarbejderselskabet Kaj Ove Madsen ApS Aarhus -
KOM UDVIKLING ÅRHUS A/S
Via KAJ OVE MADSEN A/S AARHUS -
Ejendomsselskabet Rugaarden 8 ApS
Via KAJ OVE MADSEN A/S AARHUS -
Thøgersen & Co A/S
Via Medarbejderselskabet Kaj Ove Madsen ApS Aarhus -
Komplementarselskabet Midtfasen 3 ApS
Via Thøgersen & Co A/S -
Midtfasen 3 P/S
Via Komplementarselskabet Midtfasen 3 ApS -
Midtfasen 2 ApS
Via Thøgersen & Co A/S -
Under Bøgen ApS
Via Thøgersen & Co A/S
Bestyrelsesposter (1)
-
Medarbejderselskabet Kaj Ove Madsen ApS Aarhus
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 17.08.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
Medarbejderselskabet Kaj Ove Madsen ApS Aarhus (10-14.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 17.10.2019
Registreringsdato: 17.10.2019 -
Medarbejderselskabet Kaj Ove Madsen ApS Aarhus (15-19.99%)
Er ikke længere ejerDato: 16.10.2019
Registreringsdato: 16.10.2019 -
Medarbejderselskabet Kaj Ove Madsen ApS Aarhus (15-19.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 17.08.2018
Registreringsdato: 17.08.2018
Blå bog (fortsat)
Klaus har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 14 år 1 måned.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
17.08.2018 - 16.10.2019
Bestyrelsesmedlem
17.08.2018 - Stadig aktiv
Ejer
17.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Direktør
14.11.1990 - 31.10.1996
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.07.1991 - 01.07.1994
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.11.1988 - 22.08.1991
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor Medarbejderselskabet Kaj Ove Madsen ApS Aarhus kunne fremvise et overskud på 4.413' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.008' DKK (Medarbejderselskabet Kaj Ove Madsen ApS Aarhus).
• Det dårligste regnskab i 2023-24 var et underskud på 1' DKK (PHS 165 ApS (Nu: TR2510 ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 9.957' DKK (Medarbejderselskabet Kaj Ove Madsen ApS Aarhus).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 958' DKK (PHS 165 ApS (Nu: TR2510 ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Klaus' netværk er Daniel Steenfeldt Møller.