Rita Bundgaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1986 (38 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | VESTJYDSK KONTORSERVICE A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 534.470' DKK AARHUS UNIVERSITETS FORSKNINGSFOND (2021) |
Største underskud: | -295.332' DKK AARHUS UNIVERSITETS FORSKNINGSFOND (2022) |
Største egenkapital: | 5.482.582' DKK AARHUS UNIVERSITETS FORSKNINGSFOND (2021) |
Største gæld: | 420.130' DKK AARHUS UNIVERSITETS FORSKNINGSFOND (2020) |
Flest årsværk: | 401 årsværk hos SAMPENSION ADMINISTRATIONSSELSKAB A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af SAMPENSION LIVSFORSIKRING A/S (12 år 2 måneder) |
Seed: 975709747
Det startede i 1986 ved VESTJYDSK KONTORSERVICE A/S (tidligere A/S PSE NR. 1952) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Rita Bundgaard i 3 år 10 måneder, før stoppet den 15. maj 1990.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1991 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 10. maj 1991.
Tidslinje (16)
-
SAMPENSION ADMINISTRATIONSSELSKAB A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.09.2024
Registreringsdato: 17.09.2024 -
SAMPENSION KP LIVSFORSIKRING A/S (Nu: SAMPENSION LIVSFORSIKRING A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.09.2024
Registreringsdato: 17.09.2024 -
ADMINISTRATIONSAKTIESELSKABET FORENEDE GRUPPELIV
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.06.2022
Registreringsdato: 02.06.2022
Blå bog (fortsat)
Rita har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år 1 måned.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
13.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
20.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
16.08.2012 - 17.09.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
05.07.2012 - 17.09.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
14.12.2017 - 15.08.2024
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Rita Bundgaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem ved SAMPENSION ADMINISTRATIONSSELSKAB A/S der præsenterede et overskud på 40.317' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved SAMPENSION ADMINISTRATIONSSELSKAB A/S der præsenterede et underskud på 37.832' DKK.
Rita har i alt siddet i bestyrelsen hos 8 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 12 år 2 måneder fra 2012 til 2024 hos SAMPENSION LIVSFORSIKRING A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 431.473' DKK (AARHUS UNIVERSITETS FORSKNINGSFOND).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.299' DKK (SAMPENSION ADMINISTRATIONSSELSKAB A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.331.473' DKK (AARHUS UNIVERSITETS FORSKNINGSFOND).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 10.184' DKK (ADMINISTRATIONSAKTIESELSKABET FORENEDE GRUPPELIV).
En af de forbindelser som går igen i Rita' netværk er Lene Poulsen.