Carsten Degn
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1989 (35 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | SVEND DEGN ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 50.600' DKK CARSTEN DEGN HOLDING ApS (2014) |
Største underskud: | -120.169' DKK Knorr-Bremse Rail Systems Denmark ApS (2022) |
Største egenkapital: | 231.211' DKK Knorr-Bremse Rail Systems Denmark ApS (2022) |
Største gæld: | 327.849' DKK Knorr-Bremse Rail Systems Denmark ApS (2023) |
Flest årsværk: | 412 årsværk hos Knorr-Bremse Rail Systems Denmark ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af JSD INVEST ApS (26 år 10 måneder) |
Seed: 590360893
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 1989 hos SVEND DEGN ApS (tidligere ApS SPKR 4 NR. 2212) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Carsten Degn i 8 år 11 måneder, før stoppet d. 2. december 1997.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1997 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 2. december 1997.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HVL BANETEKNIK ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
VL 52 ApS
Via HVL BANETEKNIK ApS
Direktørposter (1)
-
HVL BANETEKNIK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.09.2014
Bestyrelsesposter (2)
-
Knorr-Bremse Rail Systems Denmark ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.06.2023 -
VL 52 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.04.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (32)
-
Knorr-Bremse Rail Systems Denmark ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.06.2023
Registreringsdato: 01.06.2023 -
Drejervej Holding ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.07.2022
Registreringsdato: 29.07.2022 -
Drejervej ApS (Nu: ISO III Drejervej ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.07.2022
Registreringsdato: 29.07.2022
Blå bog (fortsat)
Carsten har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 35 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
30.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
19.05.2021 - 29.07.2022
Ejerandel: 45% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
19.05.2021 - 29.07.2022
Ejerandel: 45% -
Reel ejer og Direktør
01.03.2020 - 12.11.2021
Ejerandel: 40%
Carsten Degn har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem hos Drejervej ApS (Nu: ISO III Drejervej ApS) der præsenterede et overskud på 35.276' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos Knorr-Bremse Rail Systems Denmark ApS der præsenterede et underskud på 43.720' DKK.
Carsten har i alt siddet i bestyrelsen hos 10 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 26 år 10 måneder fra 1992 til 2019 hos JSD INVEST ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 32.367' DKK (Drejervej Holding ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 43.720' DKK (Knorr-Bremse Rail Systems Denmark ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 197.106' DKK (Knorr-Bremse Rail Systems Denmark ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 10.345' DKK (BOE-THERM A/S).
En af de forbindelser som går igen i Carsten' netværk er Jesper Lambæk Uttrup.