Torben Aagaard
Erhvervsaktiv siden: | 20. dec. 1982 (41 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | COMPLET DATA A/S (Direktør) |
Største overskud: | 72.852' DKK GOBIKE A/S (Nu: BIKESHARE DANMARK A/S) (2017) |
Største underskud: | -52.665' DKK GOBIKE A/S (Nu: BIKESHARE DANMARK A/S) (2016) |
Største egenkapital: | 72.064' DKK COPENHAGEN NETWORK A/S (Nu: ACEA Finance ApS) (2014) |
Største gæld: | 116.550' DKK GOBIKE A/S (Nu: BIKESHARE DANMARK A/S) (2016) |
Flest årsværk: | 62 årsværk hos MEDICSPORT A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Anpartsselskabet af 24.08.2017 (18 år 4 måneder) |
Seed: 782755246
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 1982 hos COMPLET DATA A/S (tidligere ALBA FINANS A/S) som Direktør. Titlen som Direktør havde Torben Aagaard i 16 år 9 måneder, inden stoppet den 20. september 1999.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1999 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 20. september 1999.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
E-Com Ventures ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
TheDearGroup ApS UNDER KONKURS
Via E-Com Ventures ApS
Direktørposter (1)
-
E-Com Ventures ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.10.2021
Tidslinje (199)
-
TheDearGroup ApS (20-24.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 10.12.2021
Registreringsdato: 10.12.2021 -
TheDearGroup ApS (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 09.12.2021
Registreringsdato: 09.12.2021 -
TheDearGroup ApS (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 18.11.2021
Registreringsdato: 18.11.2021
Blå bog (fortsat)
Torben har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig virksomhedsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 41 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
17.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
01.05.2022 - 30.11.2023
Ejerandel: 42,65% -
Reel ejer
17.10.2021 - Stadig aktiv
Ejer
18.11.2021 - 09.12.2021
Ejer
10.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% -
Ejer
22.01.2008 - 24.06.2021
Bestyrelsesmedlem
09.04.2014 - 12.06.2017
Ejerandel: 10-14.99% -
Direktør og Ejer
03.07.2001 - 04.11.2019
Ejerandel: 100%
Torben Aagaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn E-Com Ventures ApS (ejer pt. 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -902' DKK. Igennem sit holdingselskab E-Com Ventures ApS har Torben dermed også ejerandele i TheDearGroup ApS (33.34-49.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Torben Aagaard, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Torben Aagaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem hos GOBIKE A/S (Nu: BIKESHARE DANMARK A/S) der præsenterede et overskud på 72.852' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem hos GOBIKE A/S (Nu: BIKESHARE DANMARK A/S) der præsenterede et underskud på 52.665' DKK.
Torben har i alt siddet i bestyrelsen hos 71 forskellige selskaber (heraf 10 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 11 år 10 måneder fra 2005 til 2017 hos MEDICSPORT A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 16.688' DKK (COMENDO SECURITY A/S (Nu: J2 Global Denmark A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 5.126' DKK (FITNESS HOLDING AF 2005 A/S (Nu: Fitness & Healthcare Group A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 28.327' DKK (COMENDO SECURITY A/S (Nu: J2 Global Denmark A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -902' DKK (E-Com Ventures ApS).
En af de forbindelser som går igen i Torben' netværk er Jacob Nyborg.