Claes Lagerbon Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 5. dec. 1975 (48 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | STEVNS TRANSPORT ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 19.082' DKK DreistStorgaard Advokater A/S (2020) |
Største underskud: | -5.752' DKK Brogaard Fårevejle A/S (2023) |
Største egenkapital: | 26.551' DKK Brogaard Fårevejle A/S (2021) |
Største gæld: | 43.925' DKK DreistStorgaard Advokater A/S (2021) |
Flest årsværk: | 67 årsværk hos DreistStorgaard Advokater A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af ANPARTSSELSKABET CLAES LAGERBON JENSEN (22 år 2 måneder) |
Seed: 266927438
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor for flere år siden ved STEVNS TRANSPORT ApS med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Claes Lagerbon Jensen i 20 år 6 måneder, før stoppet den 13. juni 1996.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1996 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 13. juni 1996.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ANPARTSSELSKABET CLAES LAGERBON JENSEN
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
ANPARTSSELSKABET CLAES LAGERBON JENSEN
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.06.2002
Bestyrelsesposter (5)
-
ApS BERTEL JENSEN. DALSVINGET 18. 4600 KØGE UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 06.02.2024 -
KILDEGAARD VVS & GASTEKNIK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.04.2006 -
N.R. AF 23.1.2003 A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.07.2003 -
Brogaard Fårevejle A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.04.2018 -
Arnakke Grøntsager A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.12.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (111)
-
Info Solution.NET ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.06.2024
Registreringsdato: 27.06.2024 -
KLS IT ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.06.2024
Registreringsdato: 27.06.2024 -
LS INVEST HOLDING ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.06.2024
Registreringsdato: 27.06.2024
Blå bog (fortsat)
Claes har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig forretningsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 48 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
06.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
29.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
19.10.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
05.04.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
16.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Claes Lagerbon Jensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem ved DreistStorgaard Advokater A/S der præsenterede et overskud på 19.082' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved Brogaard Fårevejle A/S der præsenterede et underskud på 5.752' DKK.
Claes har i alt siddet i bestyrelsen hos 50 forskellige selskaber (heraf 8 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 5 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 21 år 2 måneder fra 2003 til i dag hos N.R. AF 23.1.2003 A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 13.981' DKK (DreistStorgaard Advokater A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 5.752' DKK (Brogaard Fårevejle A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 20.691' DKK (DreistStorgaard Advokater A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.024' DKK (ADVOKATINKASSO A/S).
En af de forbindelser som går igen i Claes' netværk er Finn Risager Simonsen.