Carsten Bjørn Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 15. dec. 1987 (36 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | LYNGBY STORCENTER ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 947' DKK STIFTELSEN OLGA OG J.C TEILMANN'S MINDE (2017) |
Største underskud: | -2.084' DKK STIFTELSEN OLGA OG J.C TEILMANN'S MINDE (2022) |
Største egenkapital: | 50.209' DKK STIFTELSEN OLGA OG J.C TEILMANN'S MINDE (2023) |
Største gæld: | 45.490' DKK STIFTELSEN OLGA OG J.C TEILMANN'S MINDE (2023) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos SELSKABET LYSGLIMT (Nu: FONDEN LYSGLIMT) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af FONDEN LYSGLIMT (5 år 4 måneder) |
Seed: 144986839
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 1987 ved LYNGBY STORCENTER ApS (tidligere BALTICA SALG A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Carsten Bjørn Nielsen i 2 år 1 måned, før stoppet den 30. januar 1990.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 8. juni 2007.
Repræsentant (1)
-
Vejlauget Ankerstien
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 09.01.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
FONDEN LYSGLIMT
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.05.2019
Ejendomme (2)
Tidslinje (10)
-
Vejlauget Ankerstien
Tilknyttet som repræsentantDato: 09.01.2023
Registreringsdato: 09.01.2023 -
SELSKABET LYSGLIMT (Nu: FONDEN LYSGLIMT)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.05.2019
Registreringsdato: 24.05.2019 -
STIFTELSEN OLGA OG J.C TEILMANN'S MINDE
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.03.2014
Registreringsdato: 03.03.2014
Blå bog (fortsat)
Carsten har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
09.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
10.10.2017 - 23.05.2019
Bestyrelsesmedlem
24.05.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
22.10.2012 - 03.03.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.08.1989 - 30.01.1990
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.08.1989 - 30.01.1990
Ejerandel: Intet ejerskab
Carsten Bjørn Nielsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem ved SELSKABET LYSGLIMT (Nu: FONDEN LYSGLIMT) der præsenterede et overskud på 455' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019-20 som bestyrelsesmedlem ved SELSKABET LYSGLIMT (Nu: FONDEN LYSGLIMT) der præsenterede et underskud på 382' DKK.
Carsten har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 5 år 4 måneder fra 2019 til i dag hos FONDEN LYSGLIMT.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 455' DKK (SELSKABET LYSGLIMT (Nu: FONDEN LYSGLIMT)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.269' DKK (STIFTELSEN OLGA OG J.C TEILMANN'S MINDE).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 50.209' DKK (STIFTELSEN OLGA OG J.C TEILMANN'S MINDE).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 9.378' DKK (SELSKABET LYSGLIMT (Nu: FONDEN LYSGLIMT)).
En af de forbindelser som går igen i Carsten' netværk er John Oddvar Lindsel.