Peter Georg Pedersen
Karrieren startede hos: | THYREGOD A/S (Direktør) |
Største overskud: | 19.861' DKK DAL-BO A/S (Nu: DALBO A/S) (2021) |
Største underskud: | -4.048' DKK DANSK SMEDE- OG MASKINTEKNIK A/S (2022) |
Største egenkapital: | 100.038' DKK AGROMETER A/S (2023) |
Største gæld: | 77.295' DKK AGROMETER A/S (2018) |
Flest årsværk: | 125 årsværk hos Agrometer Investment A/S (2016-17) |
Seed: 560486384
Erhvervskarrieren begyndte for længe siden i THYREGOD A/S (tidligere H.A. NORLYK OG SØNNER A/S) i hvervet som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør havde Peter Georg Pedersen i 39 år 2 måneder, inden stoppet d. 29. januar 2004.
Nu opererer virksomheden indenfor fremstilling af landbrugs- og skovbrugsmaskiner. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 viste et overskud på 6.145' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
I.B.T. A/S
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Mølbro Production A/S
Via I.B.T. A/S -
MOLLSOR ApS
Via Mølbro Production A/S
Direktørposter (2)
-
Mølbro Production A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.04.2024 -
I.B.T. A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.1992
Bestyrelsesposter (3)
-
Mølbro Production A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.03.2018 -
KJ KLIMATEKNIK A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.03.2024 -
I.B.T. A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.11.1997
Tidslinje (54)
-
FRANSGÅRD MASKINFABRIK A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.06.2024
Registreringsdato: 11.06.2024 -
Mølbro Production A/S
Tilknyttet som direktørDato: 16.04.2024
Registreringsdato: 16.04.2024 -
KJ KLIMATEKNIK A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.03.2024
Registreringsdato: 01.03.2024
Blå bog (fortsat)
Peter har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 59 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
07.03.2018 - Stadig aktiv
Direktør
16.04.2024 - Stadig aktiv
Ejer
08.03.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99% Via I.B.T. A/S -
Direktør
01.07.1992 - Stadig aktiv
Ejer og Bestyrelsesmedlem
05.11.1997 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
08.10.2021 - 11.06.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
28.05.2020 - 01.09.2023
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Peter Georg Pedersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016-17 som bestyrelsesmedlem i Agrometer Investment A/S der præsenterede et overskud på 15.394' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i INVESTERINGSSELSKABET BORGERGADE 44. THYREGOD A/S (Nu: I.B.T. A/S) der præsenterede et underskud på 2.929' DKK.
Peter har i alt siddet i bestyrelsen hos 19 forskellige selskaber (heraf 6 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 26 år 10 måneder fra 1997 til i dag hos I.B.T. A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 15.234' DKK (DAL-BO A/S (Nu: DALBO A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.364' DKK (DANSK SMEDE- OG MASKINTEKNIK A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 100.038' DKK (AGROMETER A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.559' DKK (DANSK SMEDE- OG MASKINTEKNIK A/S).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Hannah Norlyk Pedersen.