Jan Arberg Koch
Erhvervsaktiv siden: | 28. jun. 1989 (35 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | KOCH EJENDOMME A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 12.530' DKK KOCH HOLDING A/S (2013-14) |
Største underskud: | -838' DKK Sewatech ApS (2020-21) |
Største egenkapital: | 92.832' DKK KOCH HOLDING A/S (2022-23) |
Største gæld: | 154.291' DKK KOCH EJENDOMME A/S (2016-17) |
Flest årsværk: | 34 årsværk hos KOCH BILER A/S (2013-14) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af KOCH EJENDOMME A/S (35 år 2 måneder) |
Seed: 462551005
Det startede for alvor en dag i 1989 hos KOCH EJENDOMME A/S (tidligere ERIK KOCH AUTOMOBILER A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer. Titlen som Bestyrelsesmedlem har Jan Arberg Koch nu bestreddet i 35 år 2 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden med udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 3.804' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KOCH HOLDING A/S
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (6)
-
KOCH EJENDOMME A/S
Via KOCH HOLDING A/S -
KOCH BILER A/S
Via KOCH HOLDING A/S -
AUTOPUNKT A/S
Via KOCH HOLDING A/S -
Sewatech ApS
Via KOCH HOLDING A/S -
ScanComposit A/S
Via KOCH HOLDING A/S -
RB Glasfiber A/S
Via KOCH HOLDING A/S
Direktørposter (3)
-
KOCH EJENDOMME A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.08.1996 -
KOCH HOLDING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.01.1998 -
KOCH BILER A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.09.2000
Bestyrelsesposter (7)
-
KOCH EJENDOMME A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.06.1989 -
KOCH HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.01.1998 -
ScanComposit A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 16.07.2018 -
RB Glasfiber A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.04.2023 -
Sewatech ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.03.2020 -
KOCH BILER A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.09.2000 -
AUTOPUNKT A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 06.05.2010
Ejendomme (2)
Tidslinje (25)
-
R B Glasfiber A/S (Nu: RB Glasfiber A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 04.04.2023
Registreringsdato: 04.04.2023 -
HOVEDGÅRD BILER ApS (Nu: KOCH INVEST ApS)
Fratrådt som direktørDato: 17.04.2020
Registreringsdato: 17.04.2020 -
Sewatech ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 04.03.2020
Registreringsdato: 04.03.2020
Blå bog (fortsat)
Jan har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 35 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
04.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
19.09.2000 - Stadig aktiv
Reel ejer
24.01.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 51% -
Stifter, Direktør og Bestyrelsesmedlem
23.01.1998 - Stadig aktiv
Ejer
24.01.1998 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
28.06.1989 - Stadig aktiv
Direktør
01.08.1996 - Stadig aktiv
Reel ejer
31.01.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
16.07.2018 - 28.02.2021
Bestyrelsesmedlem
16.07.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 65%
Jan Arberg Koch er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn KOCH HOLDING A/S (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 92.832' DKK. Igennem holdingselskabet KOCH HOLDING A/S har Jan derfor også ejerandele i KOCH EJENDOMME A/S (100%), KOCH BILER A/S (50-66.65%), AUTOPUNKT A/S (100%), Sewatech ApS (25-33.33%), ScanComposit A/S (50-66.65%) samt RB Glasfiber A/S (25-33.33%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Jan Arberg Koch, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Jan Arberg Koch har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2013-14 som bestyrelsesmedlem hos KOCH HOLDING A/S der præsenterede et overskud på 12.530' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem hos Sewatech ApS der præsenterede et underskud på 838' DKK.
Jan har i alt siddet i bestyrelsen hos 11 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 7 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 35 år 2 måneder fra 1989 til i dag hos KOCH EJENDOMME A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 4.966' DKK (KOCH HOLDING A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 92.832' DKK (KOCH HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -1.073' DKK (AUTOPUNKT A/S).
En af de forbindelser som går igen i Jan' netværk er Niels Kristen Bach Jensen.