Ane Mærsk Mc Kinney Uggla
Karrieren startede hos: | DAMPSKIBSSELSKABET AF 1912. AKTIESELSKAB (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 210.177.000' DKK A.P. MØLLER HOLDING A/S (2022) |
Største underskud: | -6.610.000' DKK APMH INVEST A/S (2022) |
Største egenkapital: | 541.394.000' DKK A.P. MØLLER HOLDING A/S (2022) |
Største gæld: | 8.977.800' DKK APMH INVEST A/S (2015) |
Seed: 1129262701
Det startede for alvor for nu meget længe siden i DAMPSKIBSSELSKABET AF 1912. AKTIESELSKAB med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Ane Mærsk Mc Kinney Uggla i 90 år 9 måneder, før fratrædelsen d. 10. juni 2003.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor rederivirksomhed, fragtfart. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2003 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 10. juni 2003.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
TIMER ApS
Ejerandel: 100% -
Estemco III ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
TIMER ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.02.2017 -
Estemco III ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.05.2017
Bestyrelsesposter (2)
-
A.P. MØLLER OG HUSTRU CHASTINE MC-KINNEY MØLLERS FOND TIL ALMENE FORMAAL
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 25.04.2012 -
A.P. MØLLER HOLDING A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 20.12.2013
Tidslinje (38)
-
MAERSK BROKER K/S (Nu: MB Shipbrokers K/S) (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 29.12.2023
Registreringsdato: 29.12.2023 -
MAERSK BROKER A/S (Nu: MB Shipbrokers Komplementar A/S) (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 29.12.2023
Registreringsdato: 29.12.2023 -
A.P. MØLLER - MÆRSK A/S (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.03.2022
Registreringsdato: 15.03.2022
Blå bog (fortsat)
Ane har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig forretningsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 112 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
11.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 95,13% -
Reel ejer
11.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 95,13% -
Reel ejer
11.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 95,13% -
Reel ejer
11.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 95,13% -
Reel ejer
11.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 95,13%
Ane Mærsk Mc Kinney Uggla er også ejer af i alt 3 holdingselskaber APMH Invest XXI ApS (100%), APMH Invest IX ApS (96,66%) & KKWSH ApS (95,13%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Ane Mærsk Mc Kinney Uggla, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Ane Mærsk Mc Kinney Uggla har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i A.P. MØLLER HOLDING A/S der præsenterede et overskud på 210.177.000' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem i A.P. MØLLER HOLDING A/S der præsenterede et underskud på 1.316.000' DKK.
Ane har i alt siddet i bestyrelsen hos 13 forskellige selskaber (heraf 6 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 90 år 9 måneder fra 1912 til 2003 hos DAMPSKIBSSELSKABET AF 1912. AKTIESELSKAB.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 38.836.000' DKK (A.P. MØLLER HOLDING A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 455.063' DKK (APMH Invest XXI ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 503.890.000' DKK (A.P. MØLLER HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -32.432' DKK (MAERSK BROKER FINANCIAL SERVICES A/S (Nu: MB Shipbrokers Advisory Services A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Ane' netværk er Leise Mærsk Mc-kinney Møller.