John Skovbjerg Hansen
Karrieren startede hos: | ROSENBORG MÆLK A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.198.474' DKK Klamsagervej P/S (Nu: Ejendomsselskabet Olav de Linde A/S) (2021) |
Største underskud: | -129.754' DKK Risskov Brynet Delområde 5+9 P/S (2023-24) |
Største egenkapital: | 5.061.120' DKK Klamsagervej P/S (Nu: Ejendomsselskabet Olav de Linde A/S) (2022) |
Største gæld: | 4.803.247' DKK Klamsagervej P/S (Nu: Ejendomsselskabet Olav de Linde A/S) (2022) |
Flest årsværk: | 4.000 årsværk hos Anpartsselskabet Lighthouse United (2023) |
Seed: 530215982
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor for længe siden i ROSENBORG MÆLK A/S (tidligere BOVRUP MEJERI A/S) som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde John Skovbjerg Hansen i 27 år 11 måneder, inden stoppet d. 10. august 1990.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1990 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 10. august 1990.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Kolding, Nr. Bjertvej Komplementar ApS
Ejerandel: 10-14.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
K/S Kolding, Nr. Bjertvej
Via Kolding, Nr. Bjertvej Komplementar ApS
Direktørposter (12)
-
Domis Pakhusene 6 A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.11.2017 -
Domis Frederikshavn Holding A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.02.2019 -
Kolding, Nr. Bjertvej Komplementar ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.04.2012 -
Domis Frederikshavn A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.02.2019 -
SYLBÆK K/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.06.2022 -
RESENBRO K/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.10.2017 -
Risskov Brynet DOI K/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2022 -
Fællesskabet Haveje ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.10.2019 -
Komplementarselskabet Midtfasen 3 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.11.2019 -
Midtfasen 3 P/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.11.2019 -
Midtfasen 2 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.11.2019 -
DOMIS Forsvarsakademiet A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.12.2020
Bestyrelsesposter (8)
-
Domis Pakhusene 6 A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.11.2017 -
MOLLER & COMPANY A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.07.2006 -
AKTIESELSKABET HAVNEINVEST
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 23.10.2017 -
DOMIS HOLDING A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.11.2021 -
K/S Kolding, Nr. Bjertvej
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 24.04.2012 -
KAROLINEGÅRDEN A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 23.10.2017 -
Midtfasen 3 P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.11.2019 -
DOMIS Forsvarsakademiet A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.12.2020
Ejendomme (2)
Tidslinje (194)
-
BUSKOV ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.06.2024
Registreringsdato: 17.06.2024 -
Jacobsminde Holding P/S
Fratrådt som direktørDato: 08.04.2024
Registreringsdato: 08.04.2024 -
Komplementarselskabet Jacobsminde ApS
Fratrådt som direktørDato: 08.04.2024
Registreringsdato: 08.04.2024
Blå bog (fortsat)
John har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig forretningsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 58 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
01.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
07.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
19.11.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
19.11.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
19.11.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor BRYG K/S fremviste et overskud på 153.899' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor DOMIS Helsingforsgade II ApS (Nu: ESHF 2 Aarhus Student ApS) fremviste et underskud på 38.011' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 193.569' DKK (Klamsagervej P/S (Nu: Ejendomsselskabet Olav de Linde A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023-24 var et underskud på 129.754' DKK (Risskov Brynet Delområde 5+9 P/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.056.371' DKK (Klamsagervej P/S (Nu: Ejendomsselskabet Olav de Linde A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -10.332' DKK (Anpartsselskabet Lighthouse Erhverv).
En af de forbindelser som går igen i John' netværk er Nicolai Hommelhoff.