Allan Christian Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 14. feb. 1990 (34 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | JØRGEN JENSEN TRANSPORT OG SPEDITION A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 8.200' DKK Jacque Holding ApS (2021) |
Største underskud: | -1.194' DKK Veteranfonden (2018) |
Største egenkapital: | 36.158' DKK 21-5 DK53 P/S (2023) |
Største gæld: | 16.160' DKK Jacque Holding ApS (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Veteranfonden (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af JØRGEN JENSEN TRANSPORT OG SPEDITION A/S (4 år 10 måneder) |
Seed: 793441375
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 1990 i JØRGEN JENSEN TRANSPORT OG SPEDITION A/S som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Allan Christian Jensen i 4 år 10 måneder, inden stoppet d. 21. december 1994.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1994 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 21. december 1994.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Jacque Holding ApS
Ejerandel: 66.66-89.99%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Core Bolig XI Investoraktieselskab nr. 8
Via Jacque Holding ApS -
Ejendomsselskabet Køgevej 49, Karise ApS
Via Jacque Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Jacque Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.02.2020 -
Ejendomsselskabet Køgevej 49, Karise ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.05.2022
Bestyrelsesposter (1)
-
Veteranfonden
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.07.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (12)
-
Veteranfonden
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 14.07.2023
Registreringsdato: 14.07.2023 -
21-5 DK53 P/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.05.2023
Registreringsdato: 16.05.2023 -
21-5 DK53 P/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 09.05.2022
Registreringsdato: 09.05.2022
Blå bog (fortsat)
Allan har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
14.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
09.05.2022 - 16.05.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
04.05.2022 - 09.06.2022
Direktør
04.05.2022 - Stadig aktiv
Reel ejer
10.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50,63% -
Reel ejer og Direktør
04.02.2020 - 07.04.2021
Reel ejer
09.12.2020 - 07.04.2021
Ejerandel: 67,5% -
Stifter og Ejer
04.02.2020 - 08.12.2020
Direktør
04.02.2020 - Stadig aktiv
Ejer
09.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 67,5%
Allan Christian Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Jacque Holding ApS (67,5% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 11.254' DKK. Igennem sit holdingselskab Jacque Holding ApS har Allan dermed også ejerandele i Core Bolig XI Investoraktieselskab nr. 8 (10-14.99%) & Ejendomsselskabet Køgevej 49, Karise ApS (66.66-89.99%).
Du kan også se koncerndiagram for Allan Christian Jensen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Jacque Holding ApS fremviste et overskud på 8.200' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Jacque Holding ApS fremviste et underskud på 253' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 3.303' DKK (Jacque Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 36.158' DKK (21-5 DK53 P/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 52' DKK (Ejendomsselskabet Køgevej 49, Karise ApS).
En af de forbindelser som går igen i Allan' netværk er Jacqueline Aviaaja Jensen.