Anette From-Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1989 (35 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Investeringsselskabet Sjælland-Fyn A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 25.692' DKK A/S PSE 10 NR. 1657 (Nu: Investeringsselskabet Sjælland-Fyn A/S) (2023) |
Største underskud: | -4.969' DKK FAABORG BRUGSFORENING (Nu: Faaborg Brugsforening A.M.B.A) (2014) |
Største egenkapital: | 859.885' DKK A/S PSE 10 NR. 1657 (Nu: Investeringsselskabet Sjælland-Fyn A/S) (2016) |
Største gæld: | 9.127' DKK FAABORG BRUGSFORENING (Nu: Faaborg Brugsforening A.M.B.A) (2023) |
Flest årsværk: | 27 årsværk hos FAABORG BRUGSFORENING (Nu: Faaborg Brugsforening A.M.B.A) (2014) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Faaborg Brugsforening A.M.B.A (5 år 4 måneder) |
Seed: 1731633551
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 1989 i Investeringsselskabet Sjælland-Fyn A/S (tidligere A/S PSE 10 NR. 1657) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Anette From-Nielsen i 4 år 9 måneder, inden stoppet d. 18. april 1994.
Nu opererer virksomheden indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 25.692' DKK.
Repræsentant (1)
-
FAABORG SVØMMEKLUB
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 03.05.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
Faaborg Brugsforening A.M.B.A
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.04.2019
Ejendomme (2)
Tidslinje (28)
-
FAABORG SVØMMEKLUB
Tilknyttet som repræsentantDato: 03.05.2023
Registreringsdato: 03.05.2023 -
FAABORG BRUGSFORENING (Nu: Faaborg Brugsforening A.M.B.A)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.04.2019
Registreringsdato: 30.04.2019 -
FAABORG BRUGSFORENING (Nu: Faaborg Brugsforening A.M.B.A) (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.04.2019
Registreringsdato: 29.04.2019
Blå bog (fortsat)
Anette har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
03.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
24.04.2018 - 29.04.2019
Bestyrelsesmedlem
30.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
26.10.2012 - 13.09.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
26.10.2012 - 17.12.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
26.10.2012 - 17.12.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
Anette From-Nielsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem i FAABORG BRUGSFORENING (Nu: Faaborg Brugsforening A.M.B.A) der præsenterede et overskud på 287' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i FAABORG BRUGSFORENING (Nu: Faaborg Brugsforening A.M.B.A) der præsenterede et underskud på 2.195' DKK.
Anette har i alt siddet i bestyrelsen hos 9 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 5 år 4 måneder fra 2019 til i dag hos Faaborg Brugsforening A.M.B.A.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 25.692' DKK (A/S PSE 10 NR. 1657 (Nu: Investeringsselskabet Sjælland-Fyn A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 389' DKK (FAABORG BRUGSFORENING (Nu: Faaborg Brugsforening A.M.B.A)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 490.642' DKK (A/S PSE 10 NR. 1657 (Nu: Investeringsselskabet Sjælland-Fyn A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 3.030' DKK (FAABORG BRUGSFORENING (Nu: Faaborg Brugsforening A.M.B.A)).
En af de forbindelser som går igen i Anette' netværk er Flemming Munkesø.