Ulrik Merrild
Erhvervsaktiv siden: | 31. aug. 1976 (48 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | NEPTUNE SEAFOOD ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 23.075' DKK MATCHWARE HOLDING ApS (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 51.422' DKK MATCHWARE HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 9.004' DKK MATCHWARE A/S (2022) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos MATCHWARE A/S (2021) |
Længste aktivitet: | Direktør af MATCHWARE A/S (29 år 7 måneder) |
Seed: 501455881
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for nu mange år siden hos NEPTUNE SEAFOOD ApS (tidligere HANDELSSELSKABET BENTE MERRILD ApS) i rollen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Ulrik Merrild i 20 år, før stoppet d. 24. september 1996.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1996 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 24. september 1996.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MATCHWARE HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
MATCHWARE A/S
Via MATCHWARE HOLDING ApS -
NC Portfolio 1 ApS
Via MATCHWARE HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
MATCHWARE HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.06.2022 -
MATCHWARE A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.02.1995
Bestyrelsesposter (1)
-
MATCHWARE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.02.1995
Tidslinje (14)
-
MATCHWARE HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 30.06.2022
Registreringsdato: 30.06.2022 -
MATCHWARE HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (Nu: MATCHWARE HOLDING ApS)
Fratrådt som direktørDato: 22.06.2022
Registreringsdato: 22.06.2022 -
ApS KBIL 15 NR.1095 (Nu: MERRILD GROUP ApS)
Fratrådt som direktørDato: 08.09.2006
Registreringsdato: 08.09.2006
Blå bog (fortsat)
Ulrik har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 48 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Bestyrelsesmedlem
15.02.1995 - Stadig aktiv
Reel ejer
14.04.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Reel ejer og Direktør
14.04.2003 - 22.06.2022
Ejer
22.05.2006 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.06.2006 - Stadig aktiv
Direktør
30.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.11.1989 - 08.09.2006
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
29.04.2003 - 20.11.2003
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
31.08.1976 - 24.09.1996
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor MATCHWARE HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 23.075' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 23.075' DKK (MATCHWARE HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 51.422' DKK (MATCHWARE HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 7.553' DKK (MATCHWARE A/S).
En af de forbindelser som går igen i Ulrik' netværk er Peter Nielsen.