Frank Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 25. jun. 1979 (45 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | ANPARTSSELSKABET MULTICOM ODENSE (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.661' DKK AKTIESELSKABET VIRKSOMHEDSBØRSEN (2020) |
Største underskud: | -1.129' DKK Dansk SMV Formidling A/S (2022) |
Største egenkapital: | 8.781' DKK AKTIESELSKABET VIRKSOMHEDSBØRSEN (2021) |
Største gæld: | 13.595' DKK Dansk SMV Formidling A/S (2020) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos Dansk SMV Formidling A/S (2020) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af ANPARTSSELSKABET MULTICOM ODENSE (19 år) |
Seed: 747070999
Karrieren som erhvervsleder startede for nu meget længe siden i ANPARTSSELSKABET MULTICOM ODENSE (tidligere DSA-DANISH STOVE ASSOCIATION ApS) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Frank Jensen i 19 år, før fratrædelsen d. 9. juli 1998.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1998 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 9. juli 1998.
Direktørposter (3)
-
AKTIESELSKABET VIRKSOMHEDSBØRSEN
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.06.2017 -
Dansk SMV Formidling A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.04.2017 -
Virboro A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.05.2017
Tidslinje (27)
-
WWW.FIRMAHANDEL.DK ApS (Nu: M+A Smallbiz A/S)
Fratrådt som direktørDato: 25.12.2021
Registreringsdato: 25.12.2021 -
BUTIKSBØRSEN A/S
Fratrådt som direktørDato: 25.12.2021
Registreringsdato: 25.12.2021 -
AKTIESELSKABET VIRKSOMHEDSBØRSEN
Tilknyttet som direktørDato: 18.06.2017
Registreringsdato: 18.06.2017
Blå bog (fortsat)
Frank har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 34 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
05.05.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
07.05.2017 - 25.12.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.04.2017 - 25.12.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.04.2017 - 14.06.2017
Direktør
18.06.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
21.03.2017 - 31.03.2017
Direktør
01.04.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor AKTIESELSKABET VIRKSOMHEDSBØRSEN kunne fremvise et overskud på 2.661' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Dansk SMV Formidling A/S kunne fremvise et underskud på 1.129' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.047' DKK (AKTIESELSKABET VIRKSOMHEDSBØRSEN).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.072' DKK (AKTIESELSKABET VIRKSOMHEDSBØRSEN).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -68' DKK (Dansk SMV Formidling A/S).
En af de forbindelser som går igen i Frank' netværk er Brian Feldstedt.