Lars Heide Rasmussen
Karrieren startede hos: | SILENTOR HOLDING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 11.280' DKK DAHLBERG ASSURANCE BROKERS A/S (Nu: Söderberg & Partners Forsikringsmæglere A/S) (2022) |
Største underskud: | -4.116' DKK DANKRAM A/S (Nu: Sirius Home A/S) (2022-23) |
Største egenkapital: | 53.684' DKK DANKRAM A/S (Nu: Sirius Home A/S) (2021-22) |
Største gæld: | 31.732' DKK DAHLBERG ASSURANCE BROKERS A/S (Nu: Söderberg & Partners Forsikringsmæglere A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 50 årsværk hos DAHLBERG ASSURANCE BROKERS A/S (Nu: Söderberg & Partners Forsikringsmæglere A/S) (2022) |
Seed: 1173514983
Karrieren som leder begyndte for alvor for længe siden i SILENTOR HOLDING A/S (tidligere SILENTOR A/S) som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Lars Heide Rasmussen i 31 år 1 måned, inden stoppet d. 10. april 2003.
Dengang var virksomhedens branche indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2020 kunne fremvise et overskud på 3.705' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 2. juni 2022.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HOLDING THE HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
St.Michaelsberg Silkeborg ApS UNDER KONKURS
Via HOLDING THE HOLDING ApS -
UNITED BEVERAGE ApS
Via HOLDING THE HOLDING ApS -
UNITED BEVERAGE NORDIC ApS
Via UNITED BEVERAGE ApS
Direktørposter (3)
-
HOLDING THE HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.06.2000 -
UNITED BEVERAGE NORDIC ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.08.2013 -
UNITED BEVERAGE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.01.2009
Bestyrelsesposter (1)
-
UNITED BEVERAGE ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.11.2012
Ejendomme (2)
Tidslinje (139)
-
BORNHOLMS FRITIDSHUSE ApS (Nu: GHOST BEVERAGE ApS)
Fratrådt som direktørDato: 26.10.2023
Registreringsdato: 26.10.2023 -
ØSTJYDSK ENTREPRISE ApS (Nu: ST. MICHAELSBERG ApS)
Fratrådt som direktørDato: 31.03.2020
Registreringsdato: 31.03.2020 -
GRAZZHOPPER INTERNATIONAL ApS
Fratrådt som direktørDato: 31.03.2020
Registreringsdato: 31.03.2020
Blå bog (fortsat)
Lars har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 52 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
13.08.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 51% -
Stifter, Direktør og Ejer
30.06.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
18.04.2005 - 26.10.2023
Reel ejer
22.07.2009 - 13.12.2023
Ejerandel: 51% -
Reel ejer
30.01.2009 - 30.12.2021
Direktør
30.01.2009 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
14.11.2012 - Stadig aktiv
Reel ejer
31.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
18.09.2008 - 31.03.2020
Ejerandel: 51%
Lars Heide Rasmussen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HOLDING THE HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 6.236' DKK. Igennem sit holdingselskab HOLDING THE HOLDING ApS har Lars dermed også ejerandele i St.Michaelsberg Silkeborg ApS (50-66.65%) & UNITED BEVERAGE ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Lars Heide Rasmussen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor HOLDING THE HOLDING ApS fremviste et overskud på 4.381' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor UNITED BEVERAGE ApS fremviste et underskud på 935' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 37' DKK (BRYGHUSET I RANDERS A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.677' DKK (DAHLBERG ASSURANCE BROKERS A/S (Nu: Söderberg & Partners Forsikringsmæglere A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 8.434' DKK (COPENHAGEN HARLEY-DAVIDSON A/S (Nu: CAP'S COPENHAGEN A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.587' DKK (DAHLBERG ASSURANCE BROKERS A/S (Nu: Söderberg & Partners Forsikringsmæglere A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Jesper Dahl Niebuhr.