Kim Rønnow Duus
Erhvervsaktiv siden: | 7. maj 1985 (39 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | DANSK PORTEFØLJE HOLDING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.134.806' DKK nærpension A/S (Nu: nærpension forsikringsformidling A/S) (2014) |
Største underskud: | -47.341' DKK Cobiro A/S (Nu: Cobiro ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 6.161.215' DKK nærpension A/S (Nu: nærpension forsikringsformidling A/S) (2014) |
Største gæld: | 153.590.172' DKK nærpension A/S (Nu: nærpension forsikringsformidling A/S) (2014) |
Flest årsværk: | 103 årsværk hos E-NETTET A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af NYKREDIT PORTEFØLJE BANK A/S (21 år 5 måneder) |
Seed: 1726608328
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 1985 ved DANSK PORTEFØLJE HOLDING A/S (tidligere SIGMA INVEST ApS) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Kim Rønnow Duus i 15 år 2 måneder, før stoppet den 10. juli 2000.
Virksomhedens branche var dengang indenfor finansielle holdingselskaber. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2000 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 10. juli 2000.
Bestyrelsesposter (4)
-
PFA PENSION, FORSIKRINGSAKTIESELSKAB.
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 11.03.2024 -
PFA HOLDING A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 11.03.2024 -
VESTJYSK BANK A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 25.03.2019 -
INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 19.04.2023
Tidslinje (72)
-
Sundvængets Vej- og Ejerlaug
Fratrådt som repræsentantDato: 22.05.2024
Registreringsdato: 22.05.2024 -
P+, Pensionskassen for Akademikere (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.04.2024
Registreringsdato: 03.04.2024 -
PFA HOLDING A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 11.03.2024
Registreringsdato: 11.03.2024
Blå bog (fortsat)
Kim har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig forretningsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 39 år 4 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
11.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
05.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
25.03.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
23.11.2022 - 22.05.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
06.04.2021 - 03.04.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
Kim Rønnow Duus har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem ved E-NETTET A/S der præsenterede et overskud på 8.756' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved Cobiro A/S (Nu: Cobiro ApS) der præsenterede et underskud på 47.341' DKK.
Kim har i alt siddet i bestyrelsen hos 29 forskellige selskaber (heraf 11 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 21 år 5 måneder fra 1986 til 2007 hos NYKREDIT PORTEFØLJE BANK A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 242.932' DKK (KF A/S (Nu: Nasdaq Copenhagen A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 14.866' DKK (Cobiro A/S (Nu: Cobiro ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 288.947' DKK (KF A/S (Nu: Nasdaq Copenhagen A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -8.884' DKK (Cobiro A/S (Nu: Cobiro ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Kim' netværk er Søren Kolbye Sørensen.