Claus Tolgaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1989 (34 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | PITNEY BOWES FYN A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 27.395' DKK C. T. COIN A/S (Nu: CLAUS TOLGAARD HOLDING A/S) (2014) |
Største underskud: | -10.864' DKK MEDISAT A/S (Nu: Tunstall Health A/S) (2017) |
Største egenkapital: | 92.793' DKK C. T. COIN A/S (Nu: CLAUS TOLGAARD HOLDING A/S) (2014) |
Største gæld: | 41.082' DKK T&N PROPERTIES A/S (2021) |
Flest årsværk: | 32 årsværk hos CT COIN A/S (Nu: CTCOIN A/S) (2019) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af CLAUS TOLGAARD HOLDING A/S (34 år 10 måneder) |
Seed: 35741563
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 1989 i PITNEY BOWES FYN A/S (tidligere VICH 1798 ApS) i hvervet som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Claus Tolgaard i 14 år 2 måneder, inden stoppet d. 30. december 2003.
Dengang var virksomhedens branche indenfor engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2004 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 18. oktober 2004.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
CLAUS TOLGAARD HOLDING A/S
Ejerandel: 90-99.99% -
KOMPLEMENTARSELSKABET PRINZ CARL ANLAGE I ApS
Ejerandel: 10-14.99%
Indirekte ejede Selskaber (9)
-
CT CASH HOLDING AKTIESELSKAB
Via CLAUS TOLGAARD HOLDING A/S -
CTCOIN A/S
Via CT CASH HOLDING AKTIESELSKAB -
CT EJENDOMME ApS
Via CLAUS TOLGAARD HOLDING A/S -
Hindsholm Projekt ApS
Via CT EJENDOMME ApS -
KB-ejendomme ApS
Via CLAUS TOLGAARD HOLDING A/S -
Greenline Coffee A/S
Via CLAUS TOLGAARD HOLDING A/S -
T&N PROPERTIES A/S
Via CLAUS TOLGAARD HOLDING A/S -
TNP GERMANY 1 ApS
Via T&N PROPERTIES A/S -
K/S PRINZ CARL ANLAGE I
Via KOMPLEMENTARSELSKABET PRINZ CARL ANLAGE I ApS
Direktørposter (6)
-
CLAUS TOLGAARD HOLDING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.11.1989 -
TNP GERMANY 1 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.05.2008 -
T&N PROPERTIES A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.09.2009 -
Hindsholm Projekt ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.03.2021 -
CT EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.09.2004 -
KB-ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.03.2023
Bestyrelsesposter (4)
-
CLAUS TOLGAARD HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.11.1989 -
CT CASH HOLDING AKTIESELSKAB
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.09.2000 -
T&N PROPERTIES A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.09.2009 -
CTCOIN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.05.1995
Ejendomme (1)
Tidslinje (51)
-
KB-ejendomme ApS
Tilknyttet som direktørDato: 15.03.2023
Registreringsdato: 15.03.2023 -
Kaffe Lars A/S (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.09.2022
Registreringsdato: 28.09.2022 -
Hindsholm Projekt ApS
Tilknyttet som direktørDato: 12.03.2021
Registreringsdato: 12.03.2021
Blå bog (fortsat)
Claus har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig forretningsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 34 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
28.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 61% -
Direktør og Reel ejer
15.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
12.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 52% -
Ejer
30.12.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Reel ejer
30.06.2009 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.09.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Claus Tolgaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn CLAUS TOLGAARD HOLDING A/S (99% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 67.358' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskaberne CT CASH HOLDING AKTIESELSKAB (50%), TNP GERMANY 1 ApS (100%) & T&N PROPERTIES A/S (100%), som ikke er personligt ejet.
Udforsk også koncerndiagram for Claus Tolgaard, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Claus Tolgaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem i C. T. COIN A/S (Nu: CLAUS TOLGAARD HOLDING A/S) der præsenterede et overskud på 27.395' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem i GITS A/S der præsenterede et underskud på 3.248' DKK.
Claus har i alt siddet i bestyrelsen hos 17 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 34 år 10 måneder fra 1989 til i dag hos CLAUS TOLGAARD HOLDING A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.138' DKK (CT EJENDOMME ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 215' DKK (Greenline Coffee A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 67.358' DKK (C. T. COIN A/S (Nu: CLAUS TOLGAARD HOLDING A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 22' DKK (Hindsholm Projekt ApS).
En af de forbindelser som går igen i Claus' netværk er Jette Nellemose Tolgaard.