Klaus Beyer Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 15. jul. 1987 (37 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | A. ESPERSEN NUUK A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 232.269' DKK INVESTERINGSSELSKABET AF 18. OKTOBER 2004 A/S (Nu: INSEPA A/S) (2018) |
Største underskud: | -123.372' DKK Freeze BidCo ApS (2022) |
Største egenkapital: | 732.168' DKK INVESTERINGSSELSKABET AF 18. OKTOBER 2004 A/S (Nu: INSEPA A/S) (2023) |
Største gæld: | 1.223.863' DKK A. ESPERSEN A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af A. ESPERSEN A/S (23 år 7 måneder) |
Seed: 614719458
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 1987 i A. ESPERSEN NUUK A/S (tidligere OAP 6732 ApS) med titlen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Klaus Beyer Nielsen i 9 år 5 måneder, før fratrædelsen d. 31. december 1996.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1997 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 15. august 1997.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ANDMAR INVEST ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
ANDMAR INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.12.2017
Bestyrelsesposter (8)
-
DSI Dantech A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 18.03.2019 -
ANDMAR INVEST ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.12.2017 -
BECK PACK SYSTEMS A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 17.05.2016 -
SJ BORNHOLM ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 12.04.2024 -
DSI Dantech AAL A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 29.06.2021 -
Freeze HoldCo ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 18.03.2019 -
Freeze BidCo ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 18.03.2019 -
Beck Pack Holding ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 16.05.2018
Tidslinje (78)
-
INVESTERINGSSELSKABET AF 18. OKTOBER 2004 A/S (Nu: INSEPA A/S)
Fratrådt som direktørDato: 05.08.2024
Registreringsdato: 05.08.2024 -
A. ESPERSEN A/S
Fratrådt som direktørDato: 05.08.2024
Registreringsdato: 05.08.2024 -
SJ BORNHOLM ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 12.04.2024
Registreringsdato: 12.04.2024
Blå bog (fortsat)
Klaus har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 33 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
12.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
29.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
16.05.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
19.10.2004 - 05.08.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.01.2001 - 05.08.2024
Bestyrelsesmedlem
06.12.2002 - 08.04.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Klaus Beyer Nielsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn ANDMAR INVEST ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.111' DKK. Igennem holdingselskabet ANDMAR INVEST ApS har Klaus derfor også ejerandele i & .
Du kan se koncerndiagram for Klaus Beyer Nielsen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Klaus Beyer Nielsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i BECK PACK SYSTEMS A/S der præsenterede et overskud på 139.091' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i Freeze BidCo ApS der præsenterede et underskud på 123.372' DKK.
Klaus har i alt siddet i bestyrelsen hos 31 forskellige selskaber (heraf 13 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 8 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 19 år 4 måneder fra 2002 til 2022 hos A. ESPERSEN A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 100.565' DKK (BECK PACK SYSTEMS A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 64.939' DKK (Freeze HoldCo ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 732.168' DKK (INVESTERINGSSELSKABET AF 18. OKTOBER 2004 A/S (Nu: INSEPA A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.635' DKK (Freeze HoldCo ApS).
En af de forbindelser som går igen i Klaus' netværk er Henrik Ziegler.