Jesper Meyer
Karrieren startede hos: | REBECCA MODE AF 1992 A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.697' DKK SØLV- OG PLETVAREFABRIKEN MEKA A/S (Nu: REBECCA MODE AF 1992 A/S) (2013-14) |
Største underskud: | -762' DKK OLUF JOHANSEN'S EFTF. GULD OG SØLVSMEDIE ApS (2018-19) |
Største egenkapital: | 9.705' DKK LYNGBY STORCENTER KONTO A.M.B.A. (2015) |
Største gæld: | 24.466' DKK LYNGBY STORCENTER KONTO A.M.B.A. (2014) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos OLUF JOHANSEN'S EFTF. GULD OG SØLVSMEDIE ApS (2019-20) |
Seed: 476498397
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor for flere år siden ved REBECCA MODE AF 1992 A/S (tidligere SØLV- OG PLETVAREFABRIKEN MEKA A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Jesper Meyer i 26 år 6 måneder, før stoppet den 24. november 1992.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor engroshandel med beklædning. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2013-14 kunne vise et overskud på 1.697' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 9. december 2016.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
OLUF JOHANSEN'S EFTF. GULD OG SØLVSMEDIE ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
Jm-Jagt
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Direktørposter (1)
-
OLUF JOHANSEN'S EFTF. GULD OG SØLVSMEDIE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.09.2007
Bestyrelsesposter (1)
-
CENTERFORENINGEN LYNGBY STORCENTER
Bestyrelsesmedlem (Suppleant)Indtrådt: 25.04.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
LYNGBY STORCENTER KONTO A.M.B.A.
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.09.2024
Registreringsdato: 02.09.2024 -
CENTERFORENINGEN LYNGBY STORCENTER (Suppleant)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.04.2023
Registreringsdato: 25.04.2023 -
Jm-Jagt (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.08.2016
Registreringsdato: 01.08.2016
Blå bog (fortsat)
Jesper har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 44 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
25.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.08.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
12.09.2007 - Stadig aktiv
Ejer
01.01.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
19.03.2007 - 02.09.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
17.05.1966 - 24.11.1992
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor OLUF JOHANSEN'S EFTF. GULD OG SØLVSMEDIE ApS kunne offentliggøre et overskud på 372' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2018-19 hvor OLUF JOHANSEN'S EFTF. GULD OG SØLVSMEDIE ApS kunne offentliggøre et underskud på 762' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Linette Meyer.