Jesper Wichmand Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 14. jun. 1977 (47 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | KNUD LARSEN BYGGECENTER A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 28.254' DKK NPI A/S (2022) |
Største underskud: | -14.899' DKK Badmodul København A/S (Nu: Badmodul A/S) (2021) |
Største egenkapital: | 150.029' DKK JESPER LARSEN HOLDING A/S (2022) |
Største gæld: | 164.017' DKK DANBUY AMBA (2014) |
Flest årsværk: | 107 årsværk hos KNUD LARSEN BYGGECENTER A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af KNUD LARSEN BYGGECENTER A/S (47 år 3 måneder) |
Seed: 2100370361
Karrieren som erhvervsperson begyndte for nu flere år siden ved KNUD LARSEN BYGGECENTER A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer. Rollen som Bestyrelsesmedlem har Jesper Wichmand Larsen nu besiddet i 47 år 3 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Nu opererer virksomheden indenfor engroshandel med træ, trælast og byggematerialer. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 viste et overskud på 1.951' DKK.
Direkte ejede Selskaber (4)
-
JWL Invest A/S
Ejerandel: 100% -
Wichmand Larsen ApS
Ejerandel: 0% -
M V Larsen ApS
Ejerandel: 0% -
Nynne Wichmand ApS
Ejerandel: 0%
Indirekte ejede Selskaber (9)
-
JESPER LARSEN HOLDING A/S
Via JWL Invest A/S -
KNUD LARSEN BYGGECENTER A/S
Via JESPER LARSEN HOLDING A/S -
TORBEN NIELSEN EJENDOMME AF 2002 A/S
Via JESPER LARSEN HOLDING A/S -
DANADECO A/S
Via JESPER LARSEN HOLDING A/S -
Badmodul A/S
Via JWL Invest A/S -
DJN Ulvshale ApS
Via JWL Invest A/S -
ULVSHALE STRANDBAKKE A/S
Via DJN Ulvshale ApS -
DJN Sukkerfabrikken ApS
Via JWL Invest A/S -
Ejendomselskabet Spraglehøjvej ApS
Via Wichmand Larsen ApS
Direktørposter (10)
-
M V Larsen ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.09.2020 -
JWL Invest A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.09.2020 -
JESPER LARSEN HOLDING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.03.2000 -
TORBEN NIELSEN EJENDOMME AF 2002 A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.09.2005 -
Wichmand Larsen ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.09.2020 -
KNUD LARSEN BYGGECENTER A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.06.1977 -
DJN Sukkerfabrikken ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.03.2021 -
DJN Ulvshale ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.03.2021 -
Nynne Wichmand ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.09.2020 -
Ejendomselskabet Spraglehøjvej ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.12.2022
Bestyrelsesposter (8)
-
JWL Invest A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.09.2020 -
JESPER LARSEN HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.03.2000 -
NPI FINANS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.05.2018 -
Badmodul A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 27.01.2021 -
NPI A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.05.2018 -
DANADECO A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 07.09.2010 -
TORBEN NIELSEN EJENDOMME AF 2002 A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.09.2005 -
KNUD LARSEN BYGGECENTER A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.06.1977
Ejendomme (1)
Tidslinje (64)
-
Jesper Larsen Holding II ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 01.11.2023
Registreringsdato: 01.11.2023 -
Jesper Larsen Holding II ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.11.2023
Registreringsdato: 01.11.2023 -
NORDISK PLADEIMPORT A/S (Nu: Selskabet af 30. august 2002 A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.12.2022
Registreringsdato: 29.12.2022
Blå bog (fortsat)
Jesper har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig virksomhedsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 47 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
07.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 0% -
Ejer og Direktør
07.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 1% -
Direktør og Ejer
07.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 0% -
Bestyrelsesmedlem, Direktør og Ejer
07.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
02.02.2016 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
23.05.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,3%
Jesper Wichmand Larsen er indehaver af 4 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• Nynne Wichmand ApS (ejer lige nu 1%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 28.913' DKK.
• Wichmand Larsen ApS (ejer lige nu 1%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 28.913' DKK.
• M V Larsen ApS (ejer lige nu 1%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 28.913' DKK.
• JWL Invest A/S (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 28.913' DKK.
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 2 holdingselskaber som JESPER LARSEN HOLDING A/S (40%) og NPI FINANS A/S (22,2%), som ikke er personligt ejet.
Se også koncerndiagram for Jesper Wichmand Larsen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor JESPER LARSEN HOLDING A/S landede et overskud på 14.492' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor DJN Ulvshale ApS landede et underskud på 461' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 3.421' DKK (JWL Invest A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 695' DKK (NPI A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 145.182' DKK (JESPER LARSEN HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -9.689' DKK (Badmodul København A/S (Nu: Badmodul A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Peter Rassing.