Eva Vedel
Erhvervsaktiv siden: | 6. apr. 1990 (34 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | FOUR SEASONS TRAVEL ApS (Direktør) |
Største overskud: | 2.651' DKK COPENHAGEN LIGHT PRODUCTION A/S (2014) |
Største underskud: | -4.653' DKK COPENHAGEN LIGHT PRODUCTION A/S (2020) |
Største egenkapital: | 15.973' DKK COPENHAGEN LIGHT PRODUCTION A/S (2019) |
Største gæld: | 38.684' DKK Fonden Fængslet (2021) |
Flest årsværk: | 27 årsværk hos Fonden Fængslet (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af VIVA INTERNATIONAL ApS (17 år 6 måneder) |
Seed: 770469174
Eva Vedel gik på Sct. Annæ gymnasium igennem 2 år i perioden 1976-78.
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 1990 ved FOUR SEASONS TRAVEL ApS i hvervet som Direktør. Rollen som Direktør havde Eva Vedel i 3 år 1 måned, før fratrædelsen den 11. maj 1993.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1995 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 27. marts 1995.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
VIVA INTERNATIONAL ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
EXPO VIVA ApS
Via VIVA INTERNATIONAL ApS
Direktørposter (2)
-
EXPO VIVA ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.03.2007 -
VIVA INTERNATIONAL ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.03.2007
Bestyrelsesposter (1)
-
Fonden Fængslet
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.03.2019
Ejendomme (2)
Tidslinje (12)
-
Fonden Fængslet
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 05.03.2019
Registreringsdato: 05.03.2019 -
HOLDINGSELSKABET DINFERIE A/S (Nu: HOLDINGSELSKABET DINFERIE ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.10.2016
Registreringsdato: 16.10.2016 -
DINFERIE.DK A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.08.2014
Registreringsdato: 27.08.2014
Blå bog (fortsat)
Eva har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. I en karriere som har varet i mere end 24 år 7 måneder, har Eva bla. Arbejdet indenfor felter som Event Management, Marketing Communications, Marketing Strategy, Public Relations og Business Strategy.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
05.03.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
01.03.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
01.03.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
10.03.2003 - 16.10.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
12.03.2003 - 27.08.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
Eva Vedel er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn VIVA INTERNATIONAL ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 725' DKK. Gennem sit holdingselskab VIVA INTERNATIONAL ApS har Eva dermed også andele i EXPO VIVA ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Eva Vedel, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor VIVA INTERNATIONAL ApS landede et overskud på 1.051' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor EXPO VIVA ApS landede et underskud på 442' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 899' DKK (COPENHAGEN LIGHT PRODUCTION A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 51' DKK (EXPO VIVA ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 14.988' DKK (COPENHAGEN LIGHT PRODUCTION A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 196' DKK (EXPO VIVA ApS).
En af de forbindelser som går igen i Eva' netværk er Astrid Søes Poulsen.