Peter Kiilerich
Erhvervsaktiv siden: | 21. maj 1984 (40 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | KIILCON A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 4.964' DKK K/S MEIDERICH (2021) |
Største underskud: | -10.143' DKK Hallas Kiilerich ApS (2023) |
Største egenkapital: | 24.622' DKK K/S MEIDERICH (2021) |
Største gæld: | 33.243' DKK K/S MEIDERICH (2016) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos GCS GRAPHIC COMPUTER SUPPORT A/S (Nu: VENTUM ApS) (2018) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af KIILCON FAR EAST TRADING COMPANY A/S (31 år 2 måneder) |
Seed: 110133816
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 1984 i KIILCON A/S (tidligere THOR REPRO A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Peter Kiilerich i 13 år 5 måneder, inden stoppet d. 24. oktober 1997.
Nu opererer virksomheden indenfor bogføring og revision: skatterådgivning. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 viste et underskud på 367' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
KOMPLEMENTAR MEIDERICH ApS
Ejerandel: 15-19.99% -
KIILERICH HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
K/S MEIDERICH
Via KOMPLEMENTAR MEIDERICH ApS -
VENTUM ApS
Via KIILERICH HOLDING ApS -
Ejendomsselskabet Skovshoved ApS
Via KIILERICH HOLDING ApS -
Gum Tree SPV ApS
Via KIILERICH HOLDING ApS -
Hickory SPV ApS
Via KIILERICH HOLDING ApS
Direktørposter (5)
-
KOMPLEMENTAR MEIDERICH ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.05.2019 -
VENTUM ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.06.2024 -
KIILERICH HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.08.2001 -
Ejendomsselskabet Skovshoved ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.04.2016 -
Hallas Kiilerich ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.02.2020
Bestyrelsesposter (1)
-
K/S MEIDERICH
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 22.05.2019
Tidslinje (21)
-
VENTUM ApS
Tilknyttet som direktørDato: 12.06.2024
Registreringsdato: 12.06.2024 -
VENTUM A/S (Nu: VENTUM ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.06.2024
Registreringsdato: 12.06.2024 -
Hallas Kiilerich ApS
Tilknyttet som direktørDato: 25.02.2020
Registreringsdato: 25.02.2020
Blå bog (fortsat)
Peter har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 40 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
25.02.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Reel ejer
08.04.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
31.12.2013 - Stadig aktiv
Direktør
22.05.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% -
Stifter, Direktør og Ejer
20.08.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
24.10.1997 - 19.02.2001
Reel ejer
20.08.2001 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
24.08.2011 - 12.06.2024
Direktør
12.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor K/S MEIDERICH landede et overskud på 4.964' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Hallas Kiilerich ApS landede et underskud på 10.143' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 4.159' DKK (K/S MEIDERICH).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 10.143' DKK (Hallas Kiilerich ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 24.331' DKK (K/S MEIDERICH).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 87' DKK (Ejendomsselskabet Skovshoved ApS).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Daniel Åxman.