Ib Sønderby Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 2. okt. 1986 (37 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | A/S BJØRNSKOV & CO BØRSMÆGLERSELSKAB (Direktør) |
Største overskud: | 555.868' DKK IW HOLDING A/S (Nu: FRIHEDEN INVEST A/S) (2020-21) |
Største underskud: | -266.051' DKK Friheden Invest Holding ApS (2019-20) |
Største egenkapital: | 57.624.643' DKK ApS KBUS 17 NR. 1169 (Nu: ZOAR HOLDING ApS) (2013-14) |
Største gæld: | 706.163' DKK H. REIMAR NIELSEN A/S (2020) |
Flest årsværk: | 90 årsværk hos ASETEK A/S (Nu: ASETEK DANMARK A/S) (2021) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af ZOAR HOLDING ApS (26 år 9 måneder) |
Seed: 1693597246
Det hele startede i 1986 i A/S BJØRNSKOV & CO BØRSMÆGLERSELSKAB i rollen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Ib Sønderby Larsen i 10 år 6 måneder, før fratrædelsen d. 30. april 1997.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor børsmæglervirksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2003 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 8. august 2003.
Direkte ejede Selskaber (4)
-
ZOAR HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
SØRUPVEJ 3 ApS
Ejerandel: 100% -
SOLVÆNGET 10 ApS
Ejerandel: 100% -
Haelskovvej 1 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (6)
-
ZOAR INVEST ApS
Via ZOAR HOLDING ApS -
Valdemar Eriksen Racing A/S
Via ZOAR INVEST ApS -
CJ London ApS
Via ZOAR INVEST ApS -
Det Østasiatiske Kompagni A/S
Via ZOAR INVEST ApS -
EJENDOMSANPARTSSELSKABET AF 31. MAJ 1996
Via Det Østasiatiske Kompagni A/S -
SCANDINAVIAN JOINT SHIPPING SERVICE ApS
Via Det Østasiatiske Kompagni A/S
Direktørposter (7)
-
ZOAR HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.12.1997 -
Son Prim Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.07.2023 -
SOLVÆNGET 10 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.03.2013 -
KASE INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.08.2023 -
ZOAR INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.12.1997 -
SØRUPVEJ 3 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.03.2011 -
Haelskovvej 1 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.10.2017
Bestyrelsesposter (16)
-
SILKEBORG ØSTERPORT HOLDING A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 26.05.2021 -
SILKEBORG ØSTERPORT III A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 26.05.2021 -
H. REIMAR NIELSEN PARKBEBYGGELSE A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 26.05.2021 -
SILKEBORG ØSTERPORT I A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 26.05.2021 -
DESITA A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.10.2005 -
H. REIMAR NIELSEN A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 26.05.2021 -
HRNK A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 26.05.2021 -
FRIHEDEN INVEST A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.06.2005 -
SILKEBORG ØSTERPORT II A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 26.05.2021 -
SISO A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.06.1999 -
Friheden Invest Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.01.2020 -
TØMMERHANDLER H. REIMAR NIELSENS FOND
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.01.2021 -
KTA HOLDING A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 26.05.2021 -
NHRN HOLDING A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 13.01.2021 -
NIGADAN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.07.1998 -
H. REIMAR NIELSEN EJENDOMSSELSKAB A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 26.05.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (86)
-
D-SCAN INTERNATIONAL A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.01.2024
Registreringsdato: 29.01.2024 -
KASE INVEST ApS
Tilknyttet som direktørDato: 18.08.2023
Registreringsdato: 18.08.2023 -
ANPARTSSELSKABET AF 11. SEPTEMBER 2013 (Nu: KASE INVEST ApS)
Fratrådt som direktørDato: 16.08.2023
Registreringsdato: 16.08.2023
Blå bog (fortsat)
Ib har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 37 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
13.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
31.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
03.10.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Reel ejer
29.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Reel ejer
28.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Ib Sønderby Larsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn ZOAR HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 38.293' DKK. Gennem holdingselskabet ZOAR HOLDING ApS har Ib derfor også andele i ZOAR INVEST ApS (90-99.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Ib Sønderby Larsen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Ib Sønderby Larsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem i IW HOLDING A/S (Nu: FRIHEDEN INVEST A/S) der præsenterede et overskud på 555.868' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019-20 som bestyrelsesmedlem i Friheden Invest Holding ApS der præsenterede et underskud på 266.051' DKK.
Ib har i alt siddet i bestyrelsen hos 43 forskellige selskaber (heraf 4 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 16 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 26 år 2 måneder fra 1998 til i dag hos NIGADAN A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 59.942' DKK (ASETEK A/S (Nu: ASETEK DANMARK A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 14.866' DKK (Cobiro ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 431.077' DKK (KTA HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -8.884' DKK (Cobiro ApS).
En af de forbindelser som går igen i Ib' netværk er Leif Tygesen.