Henrik Axel Juul Nordenlund
Karrieren startede hos: | HOUSE OF COFFEE FINANS A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 287.443' DKK ISS DANMARK A/S (Nu: ISS FACILITY SERVICES A/S) (2017) |
Største underskud: | -554.699' DKK ISS DANMARK A/S (Nu: ISS FACILITY SERVICES A/S) (2020) |
Største egenkapital: | 583.102' DKK JACOB HOLM & SØNNER A/S (Nu: Glatfelter Denmark A/S) (2016) |
Største gæld: | 1.149.236' DKK ISS DANMARK A/S (Nu: ISS FACILITY SERVICES A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 7.271 årsværk hos ISS DANMARK A/S (Nu: ISS FACILITY SERVICES A/S) (2019) |
Seed: 397445993
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Henrik Axel Juul Nordenlund. Første gang Henrik var registreret som aktiv erhvervsdrivende hos Erhvervs & Selskabsstyrelsen var tilbage i 1962 i HOUSE OF COFFEE FINANS A/S (tidligere A/S WITTENBORG'S HANDELSSELSKAB) som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Henrik Axel Juul Nordenlund i 33 år 10 måneder, inden stoppet d. 3. juni 1996.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2005 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 11. august 2005.
Ejendomme (1)
Tidslinje (133)
-
Loop BidCo ApS
Fratrådt som direktørDato: 16.04.2024
Registreringsdato: 16.04.2024 -
Loop MidCo ApS
Fratrådt som direktørDato: 16.04.2024
Registreringsdato: 16.04.2024 -
MH Gruppen MidCo ApS
Fratrådt som direktørDato: 08.03.2024
Registreringsdato: 08.03.2024
Blå bog (fortsat)
Henrik har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig forretningsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har i alt varet 31 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
20.10.2023 - 16.04.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
20.10.2023 - 16.04.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
25.11.2020 - 03.04.2024
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør
20.10.2023 - 08.03.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
20.10.2023 - 08.03.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
Henrik Axel Juul Nordenlund har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018-19 som bestyrelsesmedlem i NORRECCO A/S der præsenterede et overskud på 90.986' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017-18 som bestyrelsesmedlem i Reconor A/S der præsenterede et underskud på 95.560' DKK.
Henrik har i alt siddet i bestyrelsen hos 41 forskellige selskaber (heraf 14 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 33 år 10 måneder fra 1962 til 1996 hos HOUSE OF COFFEE FINANS A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 58.357' DKK (NORRECCO A/S).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 101.125' DKK (MH Gruppen MidCo ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 387.612' DKK (ISS DANMARK A/S (Nu: ISS FACILITY SERVICES A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -214.096' DKK (MH Gruppen MidCo ApS).
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Katrine Kjems Hyldgaard Christensen.