Lauge Sletting
Erhvervsaktiv siden: | 29. aug. 1981 (43 år) |
Karrieren startede hos: | Cemat A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 69.903' DKK NOVI INNOVATION A/S (2017) |
Største underskud: | -97.332' DKK NOVI INNOVATION A/S (2018) |
Største egenkapital: | 344.344' DKK TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S (Nu: Cemat A/S) (2014) |
Største gæld: | 15.545' DKK NOVI INNOVATION A/S (2017) |
Flest årsværk: | 22 årsværk hos TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S (Nu: Cemat A/S) (2020) |
Længste aktivitet: | Direktør af NORTH SEA CAPITAL A/S (18 år 9 måneder) |
Seed: 742836286
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 1981 ved Cemat A/S (tidligere TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S) som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Lauge Sletting i 11 år 8 måneder, før fratrædelsen den 19. maj 1993.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 14.962' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
EGUAL HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
NORTH SEA CAPITAL A/S
Via EGUAL HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
NORTH SEA CAPITAL A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.12.2005 -
EGUAL HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.12.2006
Bestyrelsesposter (1)
-
NORTH SEA CAPITAL A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.08.2010
Ejendomme (1)
Tidslinje (62)
-
FONDEN ODSHERRED ZOO RESCUE
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.09.2014
Registreringsdato: 21.09.2014 -
FONDEN ODSHERRED ZOO RESCUE
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 07.02.2014
Registreringsdato: 07.02.2014 -
NORTH SEA CAPITAL A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.08.2010
Registreringsdato: 26.08.2010
Blå bog (fortsat)
Lauge har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig erhvervsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 40 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
15.12.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
07.02.2014 - 21.09.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
21.12.2005 - 19.04.2010
Direktør
21.12.2005 - Stadig aktiv
Reel ejer
18.12.2006 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
26.08.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 66,79% -
Direktør
04.05.2001 - 02.02.2007
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
22.12.2004 - 26.01.2007
Ejerandel: Intet ejerskab
Lauge Sletting er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn EGUAL HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 10.719' DKK. Igennem sit holdingselskab EGUAL HOLDING ApS har Lauge dermed også ejerandele i NORTH SEA CAPITAL A/S (66.66-89.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Lauge Sletting, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Lauge Sletting har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem ved NORTH SEA CAPITAL A/S der præsenterede et overskud på 18.012' DKK.
Lauge har i alt siddet i bestyrelsen hos 20 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 14 år fra 2010 til i dag hos NORTH SEA CAPITAL A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 14.962' DKK (TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S (Nu: Cemat A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 5.113' DKK (NOVI INNOVATION A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 174.740' DKK (TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S (Nu: Cemat A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 509' DKK (NPE II EU MM A/S (Nu: NORDEA PRIVATE EQUITY II - EU MM BUYOUT A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Lauge' netværk er Mogens Christian Evald Kjølbye.