Per Brask Ikov
Karrieren startede hos: | REPDELCO A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 114.047' DKK E. V. JOHANSSEN ELEKTRONIK A/S (Nu: LAGERCRANTZ A/S) (2022-23) |
Største underskud: | -9.069' DKK NIKODAN CONVEYOR SYSTEMS A/S (Nu: NIKODAN PROCESS EQUIPMENT A/S) (2019-20) |
Største egenkapital: | 340.695' DKK E. V. JOHANSSEN ELEKTRONIK A/S (Nu: LAGERCRANTZ A/S) (2023-24) |
Største gæld: | 665.680' DKK E. V. JOHANSSEN ELEKTRONIK A/S (Nu: LAGERCRANTZ A/S) (2022-23) |
Seed: 1990150557
Karrieren i erhvervslivet startede for flere år siden ved REPDELCO A/S (tidligere DITZ SCHWEITZER AUTOMATION A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Per Brask Ikov i 33 år 6 måneder, før stoppet den 31. august 1994.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1994 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. august 1994.
Direktørposter (1)
-
LcG Software A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.12.2020
Bestyrelsesposter (5)
-
PcP. Danmark A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.08.2024 Ny -
ISIC A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 06.10.2020 -
VANPEE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.02.2016 -
PcP Corporation A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.08.2024 Ny -
LcG Software A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.12.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (114)
-
LAGERCRANTZ A/S
Fratrådt som direktørDato: 29.08.2024
Registreringsdato: 29.08.2024 -
BERGMAN & BEVING ELECTRONICS A/S (Nu: LAGERCRANTZ A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.08.2024
Registreringsdato: 29.08.2024 -
NORDJYSK DØGNGALVANISERING AKTIESELSKAB (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.08.2024
Registreringsdato: 27.08.2024
Blå bog (fortsat)
Per har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 63 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
16.12.1976 - 22.01.2001
Bestyrelsesmedlem
30.03.2001 - 29.08.2024
Direktør
01.10.2007 - 29.08.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
08.07.2022 - 27.08.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
08.07.2022 - 26.08.2024
Bestyrelsesmedlem
27.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.06.2022 - 26.08.2024
Bestyrelsesmedlem
27.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
18.03.2021 - 10.06.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
Per Brask Ikov har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem ved E. V. JOHANSSEN ELEKTRONIK A/S (Nu: LAGERCRANTZ A/S) der præsenterede et overskud på 114.047' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019-20 som bestyrelsesmedlem ved NIKODAN CONVEYOR SYSTEMS A/S (Nu: NIKODAN PROCESS EQUIPMENT A/S) der præsenterede et underskud på 9.069' DKK.
Per har i alt siddet i bestyrelsen hos 52 forskellige selskaber (heraf 18 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 5 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 33 år 6 måneder fra 1961 til 1994 hos REPDELCO A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 70.265' DKK (E. V. JOHANSSEN ELEKTRONIK A/S (Nu: LAGERCRANTZ A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023-24 var et underskud på 3.933' DKK (PROAGRIA MILJØ A/S (Nu: Wapro A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 340.695' DKK (E. V. JOHANSSEN ELEKTRONIK A/S (Nu: LAGERCRANTZ A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 626' DKK (LcG Software A/S).
En af de forbindelser som går igen i Per' netværk er Lagercrantz Group AB.